25. juniEndring i eierkretsenANSGAR TRÆVAREFABRIK A/SKurt Mortensen er ikke lenger registrert som reell eier av ANSGAR TRÆVAREFABRIK A/S.Se mere
25. juniEndring i eierkretsenFJK HOLDING ApSKurt Mortensen er ikke lenger registrert som reell eier av FJK HOLDING ApS.Se mere
6. maiOverskudd på DKK 1,8 mio.KM HOLDING, MALLING ApSKM HOLDING, MALLING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Kurt Mortensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. mars · erhvervslivaarhus.dkHar fået røde tal: Ansgar Trævarefabrik A/S i Beder ryger fra millionoverskud til tabI sidste ende er det Finn Skov Mortensen,Kurt Mortensen, der er de dominerende ejere. Les artikkel
1. marsUnderskudd på DKK 246.529 ANSGAR TRÆVAREFABRIK A/SANSGAR TRÆVAREFABRIK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Kurt Mortensen eier 34,7% av virksomheten.Se mere
15. oktober 2023Kurt Mortensen forlater styretANSGAR TRÆVAREFABRIK A/SKurt Mortensen forlater styret for ANSGAR TRÆVAREFABRIK A/S etter en periode på 37 år.Se mere
15. oktober 2023Kurt Mortensen forlater styretFJK HOLDING ApSKurt Mortensen forlater styret for FJK HOLDING ApS etter en periode på 27 år.Se mere
15. oktober 2023Finn Skov Mortensen forlater ledelsenANSGAR TRÆVAREFABRIK A/SFinn Skov Mortensen forlater ledelsen for ANSGAR TRÆVAREFABRIK A/S etter en periode på 37 år. Kurt Mortensen eier 34,7% av virksomheten.Se mere
15. oktober 2023Finn Skov Mortensen forlater ledelsenFJK HOLDING ApSFinn Skov Mortensen forlater ledelsen for FJK HOLDING ApS etter en periode på 27 år. Kurt Mortensen eier 34,7% av virksomheten.Se mere
15. oktober 2023Ny status UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONANSGAR TRÆVAREFABRIK A/STidligere status: Normal. Kurt Mortensen eier 34,7% av virksomheten.Se mere
15. oktober 2023Ny status UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONFJK HOLDING ApSTidligere status: Normal. Kurt Mortensen eier 34,7% av virksomheten.Se mere
17. mai 2023Overskudd på DKK 1,2 mio.ANSGAR TRÆVAREFABRIK A/SANSGAR TRÆVAREFABRIK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Kurt Mortensen eier 34,7% av virksomheten.Se mere
15. mai 2023Overskudd på DKK 4,7 mio.FJK HOLDING ApSFJK HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Kurt Mortensen eier 34,7% av virksomheten.Se mere
15. mai 2023Overskudd på DKK 2,4 mio.KM HOLDING, MALLING ApSKM HOLDING, MALLING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Kurt Mortensen er medlem af ledelsen.Se mere
5. januar 2023AdresseendringANSGAR TRÆVAREFABRIK A/SANSGAR TRÆVAREFABRIK A/S flytter fra Malling til Beder. Kurt Mortensen eier 34,7% av virksomheten.Se mere
4. januar 2023Kurt Mortensen forlater styretDet Grønne Spor 2 ApSKurt Mortensen forlater styret for Det Grønne Spor 2 ApS etter en periode på 25 år.Se mere
4. januar 2023Endring i eierkretsenDet Grønne Spor 2 ApSKurt Mortensen er ikke lenger registrert som reell eier av Det Grønne Spor 2 ApS.Se mere
6. desember 2022AdresseendringFJK HOLDING ApSFJK HOLDING ApS flytter fra Malling til Beder. Kurt Mortensen eier 34,7% av virksomheten.Se mere
6. desember 2022AdresseendringKM HOLDING, MALLING ApSKM HOLDING, MALLING ApS flytter fra Malling til Odder. Kurt Mortensen er medlem af ledelsen.Se mere
11. april 2022Overskudd på DKK 1,8 mio.KM HOLDING, MALLING ApSKM HOLDING, MALLING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Kurt Mortensen er medlem af ledelsen.Se mere