28. juniOverskudd på DKK 4,6 mio.HHT BYG A/SHHT BYG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Kurt Stolpe Bentzen er medlem av styret.Se mere
26. juniOverskudd på DKK 118.822 MINOVA CONSULTING A/SMINOVA CONSULTING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Kurt Stolpe Bentzen er medlem av styret.Se mere
4. juli 2023Overskudd på DKK 9,7 mio.HHT BYG A/SHHT BYG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Kurt Stolpe Bentzen er medlem av styret.Se mere
27. juni 2023Overskudd på DKK 116.622 MINOVA CONSULTING A/SMINOVA CONSULTING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Kurt Stolpe Bentzen er medlem av styret.Se mere
4. november 2022Palle Juul Jensen blir ny styrelederMINOVA CONSULTING A/SPalle Juul Jensen erstatter Birgitta Soli Hedvig Andersen som styreleder hos MINOVA CONSULTING A/S etter en periode på 5 år. Kurt Stolpe Bentzen er fortsatt styremedlem.Se mere
5. juli 2022Overskudd på DKK 5,7 mio.HHT BYG A/SHHT BYG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Kurt Stolpe Bentzen er medlem av styret.Se mere
29. juni 2022Overskudd på DKK 105.547 MINOVA CONSULTING A/SMINOVA CONSULTING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Kurt Stolpe Bentzen er medlem av styret.Se mere
14. august 2021AdresseendringMINOVA CONSULTING A/SMINOVA CONSULTING A/S flytter til ny adresse i Horsens. Kurt Stolpe Bentzen er medlem av styret.Se mere
31. mai 2021Overskudd på DKK 102.798 MINOVA CONSULTING A/SMINOVA CONSULTING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Kurt Stolpe Bentzen er medlem av styret.Se mere
25. mai 2021Overskudd på DKK 2,5 mio.HHT BYG A/SHHT BYG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Kurt Stolpe Bentzen er medlem av styret.Se mere
1. januar 2021Endring i eierkretsenHHT BYG A/SAnders Lilleholt-Strate registrert som reell eier av HHT BYG A/S. Kurt Stolpe Bentzen er medlem av styret.Se mere
22. mai 2020Overskudd på DKK 2,8 mio.HHT BYG A/SHHT BYG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Kurt Stolpe Bentzen er medlem av styret.Se mere
18. mai 2020Overskudd på DKK 186.451 MINOVA CONSULTING A/SMINOVA CONSULTING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Kurt Stolpe Bentzen er medlem av styret.Se mere
1. februar 2020AdresseendringMINOVA CONSULTING A/SMINOVA CONSULTING A/S flytter fra København K til Horsens. Kurt Stolpe Bentzen er medlem av styret.Se mere
20. mai 2019Overskudd på DKK 1,7 mio.HHT BYG A/SHHT BYG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Kurt Stolpe Bentzen er medlem av styret.Se mere
2. april 2019Overskudd på DKK 46.508 MINOVA CONSULTING A/SMINOVA CONSULTING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Kurt Stolpe Bentzen er medlem av styret.Se mere
13. juni 2018Underskudd på DKK 603.864 MINOVA CONSULTING A/SMINOVA CONSULTING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Kurt Stolpe Bentzen er medlem av styret.Se mere
5. juni 2018Overskudd på DKK 1,7 mio.HHT BYG A/SHHT BYG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Kurt Stolpe Bentzen er medlem av styret.Se mere
4. mai 2018Kurt Stolpe Bentzen blir med i styretMINOVA CONSULTING A/SKurt Stolpe Bentzen erstatter Hans Keld Andersen i styret for MINOVA CONSULTING A/S etter en periode på 18 år.Se mere
12. januar 2018Henrik Lykke Lilleholt blir med i styretHHT BYG A/SHenrik Lykke Lilleholt blir med i styret for HHT BYG A/S. Kurt Stolpe Bentzen er fortsatt styremedlem.Se mere