26. augustOverskudd på DKK 3,8 mio.SKANDIA LASER TEKNIK A/SSKANDIA LASER TEKNIK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2023 til 30. april. Kåre Rank Kristensen er medlem av styret.Se mere
27. maiUnderskudd på DKK 352.451 KRK Holding 2021 ApSKRK Holding 2021 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Kåre Rank Kristensen er medlem af ledelsen.Se mere
24. maiUnderskudd på DKK 1,3 mio.MICHAEL DUE HOLDING ApSMICHAEL DUE HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Kåre Rank Kristensen er medlem af ledelsen.Se mere
24. maiUnderskudd på DKK 1,8 mio.Ejendomsselskabet Engholm Søvej ApSEjendomsselskabet Engholm Søvej ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Kåre Rank Kristensen eier 32,4% av virksomheten.Se mere
24. maiOverskudd på DKK 159.963 Hamiconsult A/SHamiconsult A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Kåre Rank Kristensen er medlem af ledelsen.Se mere
24. maiOverskudd på DKK 1,0 mio.Arne Elkjær A/SArne Elkjær A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Kåre Rank Kristensen er medlem af ledelsen.Se mere
21. maiMartin Holm Jakobsen blir med i styretArne Elkjær A/SMartin Holm Jakobsen blir med i styret for Arne Elkjær A/S. Kåre Rank Kristensen er medlem af ledelsen.Se mere
21. maiMartin Holm Jakobsen blir med i styretHamiconsult A/SMartin Holm Jakobsen erstatter Kasper Fey-Hansen i styret for Hamiconsult A/S etter en periode på 3 år. Kåre Rank Kristensen er medlem af ledelsen.Se mere
21. maiKåre Rank Kristensen blir med i ledelsenHamiconsult A/SKåre Rank Kristensen blir med i ledelsen for Hamiconsult A/S.Se mere
21. maiNytt navn: Hamiconsult A/SHAMICONSULT A/S RÅDGIVENDE INGENIØRERHAMICONSULT A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER skifter navn til Hamiconsult A/S. Kåre Rank Kristensen er medlem af ledelsen.Se mere
21. maiNytt navn: Arne Elkjær A/SARNE ELKJÆR A/S RÅDGIVENDE INGENIØRERARNE ELKJÆR A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER skifter navn til Arne Elkjær A/S. Kåre Rank Kristensen er medlem af ledelsen.Se mere
19. desember 2023Line Rostgaard Jørgensen blir med i styretSKANDIA LASER TEKNIK A/SLine Rostgaard Jørgensen blir med i styret for SKANDIA LASER TEKNIK A/S. Kåre Rank Kristensen er fortsatt styremedlem.Se mere
13. desember 2023Endring i eierkretsenAnpartsselskabet af maj 2020Kåre Rank Kristensen er ikke lenger registrert som reell eier av Anpartsselskabet af maj 2020.Se mere
13. desember 2023Endring i eierkretsenAE Group ApSKåre Rank Kristensen er ikke lenger registrert som reell eier av AE Group ApS.Se mere
9. november 2023Endring i eierkretsenARNE ELKJÆR A/S RÅDGIVENDE INGENIØRERKåre Rank Kristensen øker sitt reelle eierskap av ARNE ELKJÆR A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER.Se mere
9. november 2023Endring i eierkretsenEjendomsselskabet Engholm Søvej ApSKåre Rank Kristensen øker sitt reelle eierskap av Ejendomsselskabet Engholm Søvej ApS.Se mere
9. november 2023Endring i eierkretsenHAMICONSULT A/S RÅDGIVENDE INGENIØRERKåre Rank Kristensen øker sitt reelle eierskap av HAMICONSULT A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER.Se mere
9. november 2023Endring i eierkretsenMICHAEL DUE HOLDING ApSKåre Rank Kristensen øker sitt reelle eierskap av MICHAEL DUE HOLDING ApS.Se mere
30. september 2023Kåre Rank Kristensen forlater styretARKITEC A/SKåre Rank Kristensen forlater styret for ARKITEC A/S etter en periode på 12 måneder.Se mere
30. september 2023Kåre Rank Kristensen forlater styretARKITEC HOLDING ApSKåre Rank Kristensen forlater styret for ARKITEC HOLDING ApS etter en periode på 12 måneder.Se mere