10. august 2016Laila Engelbrecht Petersen forlater styretE-HOLDING I ApSLaila Engelbrecht Petersen forlater styret for E-HOLDING I ApS etter en periode på 13 år.Se mere
19. mai 2016AdresseendringE-HOLDING I A/SE-HOLDING I A/S flytter til ny adresse i Holte. Laila Engelbrecht Petersen er styreleder.Se mere
5. februar 2016Overskudd på DKK 3,2 mio.E-HOLDING I A/SE-HOLDING I A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Laila Engelbrecht Petersen er styreleder.Se mere
3. februar 2015Overskudd på DKK 2,8 mio.E-HOLDING I A/SE-HOLDING I A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Laila Engelbrecht Petersen er styreleder.Se mere
2. februar 2015AdresseendringE-HOLDING I A/SE-HOLDING I A/S flytter fra Hellerup til Holte. Laila Engelbrecht Petersen er styreleder.Se mere
29. januar 2015Lone Engelbrecht Zangenberg blir med i ledelsenE-HOLDING I A/SLone Engelbrecht Zangenberg erstatter Ove Engelbrecht Petersen i ledelsen for E-HOLDING I A/S etter en periode på 12 år. Laila Engelbrecht Petersen er styreleder.Se mere
31. mai 2014Overskudd på DKK 1,5 mio.E-HOLDING I A/SE-HOLDING I A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Laila Engelbrecht Petersen er styreleder.Se mere
6. april 2013Overskudd på DKK 2,8 mio.E-HOLDING I A/SE-HOLDING I A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Laila Engelbrecht Petersen er styreleder.Se mere
9. mars 2012Regnskap for 2011 offentligjortE-HOLDING I A/SE-HOLDING I A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Laila Engelbrecht Petersen er styreleder.Se mere
10. mars 2011Regnskap for 2010 offentligjortE-HOLDING I A/SE-HOLDING I A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Laila Engelbrecht Petersen er styreleder.Se mere
10. mars 2010Regnskap for 2009 offentligjortE-HOLDING I A/SE-HOLDING I A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Laila Engelbrecht Petersen er styreleder.Se mere
4. mai 2009Regnskap for 2008 offentligjortE-HOLDING I A/SE-HOLDING I A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Laila Engelbrecht Petersen er styreleder.Se mere
6. februar 2009AdresseendringE-HOLDING I A/SE-HOLDING I A/S flytter fra København K til Hellerup. Laila Engelbrecht Petersen er styreleder.Se mere
1. januar 2009Ny bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberE-HOLDING I A/STidligere bransje: Uoplyst. Laila Engelbrecht Petersen er styreleder.Se mere
15. desember 2008Laila Engelbrecht Petersen forlater styretE-HOLDING E ApSLaila Engelbrecht Petersen forlater styret for E-HOLDING E ApS etter en periode på 5 år.Se mere
2. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortE-HOLDING I A/SE-HOLDING I A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Laila Engelbrecht Petersen er styreleder.Se mere
4. april 2008Regnskap for 2007 offentligjortE-HOLDING E ApSE-HOLDING E ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Laila Engelbrecht Petersen er styreleder.Se mere
3. mars 2008Endring i eierkretsenE-HOLDING I A/SLone Engelbrecht Zangenberg registrert som reell eier av E-HOLDING I A/S. Laila Engelbrecht Petersen er styreleder.Se mere
1. februar 2008AdresseendringE-HOLDING I A/SE-HOLDING I A/S flytter til ny adresse i København K. Laila Engelbrecht Petersen er styreleder.Se mere
1. februar 2008AdresseendringE-HOLDING E ApSE-HOLDING E ApS flytter til ny adresse i København K. Laila Engelbrecht Petersen er styreleder.Se mere