1. juliUnderskudd på DKK 2,4 mio.KJELDSBJERGGAARD ApSKJELDSBJERGGAARD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Laila Marianne Jeppesen er medlem af ledelsen.Se mere
28. juniUnderskudd på DKK 555.052 LMJ Trading & Import ApSLMJ Trading & Import ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Laila Marianne Jeppesen er medlem af ledelsen.Se mere
12. januarUnderskudd på DKK 22.036 DJALMA LUNDS GAARD HOLDING A/SDJALMA LUNDS GAARD HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Laila Marianne Jeppesen er medlem af ledelsen.Se mere
8. januarAdresseendringDJALMA LUNDS GAARD HOLDING A/SDJALMA LUNDS GAARD HOLDING A/S flytter fra Klampenborg til Charlottenlund. Laila Marianne Jeppesen er medlem af ledelsen.Se mere
8. januarAdresseendringKJELDSBJERGGAARD ApSKJELDSBJERGGAARD ApS flytter fra Klampenborg til Charlottenlund. Laila Marianne Jeppesen er medlem af ledelsen.Se mere
8. januarAdresseendringLMJ Trading & Import ApSLMJ Trading & Import ApS flytter fra Klampenborg til Charlottenlund. Laila Marianne Jeppesen er medlem af ledelsen.Se mere
11. august 2023Underskudd på DKK 2,5 mio.KJELDSBJERGGAARD ApSKJELDSBJERGGAARD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Laila Marianne Jeppesen er medlem af ledelsen.Se mere
2. august 2023Underskudd på DKK 341.572 LMJ Trading & Import ApSLMJ Trading & Import ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Laila Marianne Jeppesen er medlem af ledelsen.Se mere
21. mai 2023 · Helsingør DagbladSkjulte bygninger har været omgærdet af stor mystik i årevis: Regnskaber afslører, at ejerne kører med millionunderskudDet har ikke været muligt at komme i kontakt med ejer Laila Marianne Jeppesen, der har bopæl i Charlottelund, men der er dog stadig metoder, der kan give os et lille indblik i, hvad der foregår bag metalhegnet. Les artikkel
3. januar 2023Underskudd på DKK 3,1 mio.DJALMA LUNDS GAARD HOLDING A/SDJALMA LUNDS GAARD HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022. Laila Marianne Jeppesen er medlem af ledelsen.Se mere
21. september 2022AdresseendringKJELDSBJERGGAARD ApSKJELDSBJERGGAARD ApS flytter fra Gentofte til Klampenborg. Laila Marianne Jeppesen er medlem af ledelsen.Se mere
21. september 2022AdresseendringDJALMA LUNDS GAARD HOLDING A/SDJALMA LUNDS GAARD HOLDING A/S flytter fra Gentofte til Klampenborg. Laila Marianne Jeppesen er medlem af ledelsen.Se mere
21. september 2022AdresseendringLMJ Trading & Import ApSLMJ Trading & Import ApS flytter fra Gentofte til Klampenborg. Laila Marianne Jeppesen er medlem af ledelsen.Se mere
14. august 2022Underskudd på DKK 2,2 mio.KJELDSBJERGGAARD ApSKJELDSBJERGGAARD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Laila Marianne Jeppesen er medlem af ledelsen.Se mere
29. juli 2022Underskudd på DKK 309.248 LMJ Trading & Import ApSLMJ Trading & Import ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Laila Marianne Jeppesen er medlem af ledelsen.Se mere
30. desember 2021Overskudd på DKK 139.719 DJALMA LUNDS GAARD HOLDING A/SDJALMA LUNDS GAARD HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Laila Marianne Jeppesen er medlem af ledelsen.Se mere
11. august 2021Underskudd på DKK 16 mio.DJALMA LUNDS GAARD HOLDING A/SDJALMA LUNDS GAARD HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni 2020. Laila Marianne Jeppesen er medlem af ledelsen.Se mere
14. juli 2021Underskudd på DKK 10 mio.KJELDSBJERGGAARD ApSKJELDSBJERGGAARD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Laila Marianne Jeppesen er medlem af ledelsen.Se mere
13. juli 2021Underskudd på DKK 4,0 mio.LMJ Trading & Import ApSLMJ Trading & Import ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Laila Marianne Jeppesen er medlem af ledelsen.Se mere
7. mai 2021Ny status NORMALDJALMA LUNDS GAARD HOLDING A/STidligere status: Under tvangsopløsning. Laila Marianne Jeppesen er medlem af ledelsen.Se mere