1. november 2004Kirsten Frandsen blir med i styretHIRTSHALS EL-MOTERSERVICE ApSKirsten Frandsen erstatter Lajla Schaltz i styret for HIRTSHALS EL-MOTERSERVICE ApS etter en periode på 13 år.Se mere
2. februar 2004Regnskap for 2003 offentligjortHIRTSHALS EL-MOTERSERVICE ApSHIRTSHALS EL-MOTERSERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2002 til 30. september 2003. Lajla Schaltz er medlem av styret.Se mere
24. januar 2003Regnskap for 2002 offentligjortHIRTSHALS EL-MOTERSERVICE ApSHIRTSHALS EL-MOTERSERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2001 til 30. september 2002. Lajla Schaltz er medlem av styret.Se mere
6. februar 2002Regnskap for 2001 offentligjortHIRTSHALS EL-MOTERSERVICE ApSHIRTSHALS EL-MOTERSERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2000 til 30. september 2001. Lajla Schaltz er medlem av styret.Se mere
14. desember 2000Regnskap for 2000 offentligjortHIRTSHALS EL-MOTERSERVICE ApSHIRTSHALS EL-MOTERSERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1999 til 30. september. Lajla Schaltz er medlem av styret.Se mere
25. april 2000Endring i eierkretsenHIRTSHALS EL-MOTERSERVICE ApSFlemming Berning Schaltz registrert som reell eier av HIRTSHALS EL-MOTERSERVICE ApS. Lajla Schaltz er medlem av styret.Se mere
27. desember 1999Regnskap for 1999 offentligjortHIRTSHALS EL-MOTERSERVICE ApSHIRTSHALS EL-MOTERSERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1998 til 30. september. Lajla Schaltz er medlem av styret.Se mere
11. desember 1998Regnskap for 1998 offentligjortHIRTSHALS EL-MOTERSERVICE ApSHIRTSHALS EL-MOTERSERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1997 til 30. september. Lajla Schaltz er medlem av styret.Se mere
12. desember 1997Regnskap for 1997 offentligjortHIRTSHALS EL-MOTERSERVICE ApSHIRTSHALS EL-MOTERSERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1996 til 30. september. Lajla Schaltz er medlem av styret.Se mere
23. desember 1996Regnskap for 1996 offentligjortHIRTSHALS EL-MOTERSERVICE ApSHIRTSHALS EL-MOTERSERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1995 til 30. september. Lajla Schaltz er medlem av styret.Se mere
24. februar 1996Regnskap for 1995 offentligjortHIRTSHALS EL-MOTERSERVICE ApSHIRTSHALS EL-MOTERSERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1994 til 30. september 1995. Lajla Schaltz er medlem av styret.Se mere
25. april 1994Peter Kristian Schaltz forlater styretHIRTSHALS EL-MOTERSERVICE ApSPeter Kristian Schaltz forlater styret for HIRTSHALS EL-MOTERSERVICE ApS etter en periode på 3 år. Lajla Schaltz er fortsatt styremedlem.Se mere
25. april 1994Peter Kristian Schaltz forlater ledelsenHIRTSHALS EL-MOTERSERVICE ApSPeter Kristian Schaltz forlater ledelsen for HIRTSHALS EL-MOTERSERVICE ApS etter en periode på 3 år. Lajla Schaltz er medlem av styret.Se mere
2. desember 1991Ny status NORMALHIRTSHALS EL-MOTERSERVICE ApSTidligere status: Under frivillig likvidation. Lajla Schaltz er medlem av styret.Se mere
22. november 1991Ny status UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONHIRTSHALS EL-MOTERSERVICE ApSTidligere status: Normal. Lajla Schaltz er medlem av styret.Se mere
24. mai 1991StiftelseHIRTSHALS EL-MOTERSERVICE ApSHIRTSHALS EL-MOTERSERVICE ApS stiftes i bransjen anden engroshandel. Lajla Schaltz er medlem av styret.Se mere