29. juni 2000Birger Åldstedt blir ny styrelederMARINTEK-DANMARK A/SBirger Åldstedt erstatter Lars Andre Dahle som styreleder hos MARINTEK-DANMARK A/S etter en periode på 4 år.Se mere
13. august 1999Regnskap for 1998 offentligjortMARINTEK-DANMARK A/SMARINTEK-DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Lars Andre Dahle er styreleder.Se mere
14. mai 1998Regnskap for 1997 offentligjortMARINTEK-DANMARK A/SMARINTEK-DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Lars Andre Dahle er styreleder.Se mere
31. juli 1997Robert Danny Kjær blir med i styretMARINTEK-DANMARK A/SRobert Danny Kjær erstatter Karen Anke Tørring i styret for MARINTEK-DANMARK A/S etter en periode på 1 år. Lars Andre Dahle er fortsatt styreleder.Se mere
9. juni 1997Regnskap for 1996 offentligjortMARINTEK-DANMARK A/SMARINTEK-DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 1996 til 31. desember 1996. Lars Andre Dahle er styreleder.Se mere
2. juli 1996Nytt navn: MARINTEK-DANMARK A/SA/S PSE NR. 4987A/S PSE NR. 4987 skifter navn til MARINTEK-DANMARK A/S. Lars Andre Dahle er styreleder.Se mere
18. juni 1996Lars Andre Dahle blir med i styretA/S PSE NR. 4987Lars Andre Dahle blir med i styret for A/S PSE NR. 4987.Se mere
18. juni 1996Niels Svennevig blir med i ledelsenA/S PSE NR. 4987Niels Svennevig erstatter Per Emil Hasselbalch Stakemann i ledelsen for A/S PSE NR. 4987 etter en periode på 3 måneder. Lars Andre Dahle er styreleder.Se mere