18. juniUnderskudd på DKK 1.559 Scandinavian Trust ApSScandinavian Trust ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lars-Andreas Nilsen eier 25% av virksomheten.Se mere
15. januarFredrikke Cecilie Dyre-Moe forlater ledelsenScandinavian Trust ApSFredrikke Cecilie Dyre-Moe forlater ledelsen for Scandinavian Trust ApS etter en periode på 4 år. Lars-Andreas Nilsen eier 25% av virksomheten.Se mere
21. juni 2023Overskudd på DKK 366.489 Scandinavian Trust ApSScandinavian Trust ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lars-Andreas Nilsen eier 25% av virksomheten.Se mere
24. juni 2022Overskudd på DKK 253.532 Scandinavian Trust ApSScandinavian Trust ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Lars-Andreas Nilsen eier 25% av virksomheten.Se mere
30. juni 2021Overskudd på DKK 101.306 Scandinavian Trust ApSScandinavian Trust ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Lars-Andreas Nilsen eier 25% av virksomheten.Se mere
8. oktober 2020AdresseendringScandinavian Trust ApSScandinavian Trust ApS flytter til ny adresse i København K. Lars-Andreas Nilsen eier 25% av virksomheten.Se mere
8. september 2020Overskudd på DKK 42.912 Scandinavian Trust ApSScandinavian Trust ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Lars-Andreas Nilsen eier 25% av virksomheten.Se mere
14. april 2020Endring i eierkretsenScandinavian Trust ApSLars-Andreas Nilsen registrert som reell eier av Scandinavian Trust ApS.Se mere