26. juniUnderskudd på DKK 41.581 AABYEN EJENDOMME ApSAABYEN EJENDOMME ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lars Anton Heilskov Rasmussen eier 100% av virksomheten.Se mere
26. juniUnderskudd på DKK 37 mio.LAHR Ejendomme ApSLAHR Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lars Anton Heilskov Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
26. juniRegnskap for 2023 offentligjortBACK STAGE ApSBACK STAGE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2023 til 31. desember 2023. Lars Anton Heilskov Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
26. juniUnderskudd på DKK 1,1 mio.LAHR HOLDING ApSLAHR HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lars Anton Heilskov Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
18. juniLars Anton Heilskov Rasmussen forlater ledelsenAABYEN EJENDOMME ApSLars Anton Heilskov Rasmussen forlater ledelsen for AABYEN EJENDOMME ApS etter en periode på 19 år.Se mere
18. juniNy status UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONAABYEN EJENDOMME ApSTidligere status: Normal. Lars Anton Heilskov Rasmussen eier 100% av virksomheten.Se mere
5. desember 2023Overskudd på DKK 0 BACK STAGE ApSBACK STAGE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Lars Anton Heilskov Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
27. juni 2023Underskudd på DKK 1,0 mio.LAHR HOLDING ApSLAHR HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lars Anton Heilskov Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
24. juni 2023Overskudd på DKK 941.153 LAHR Ejendomme ApSLAHR Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lars Anton Heilskov Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
24. juni 2023Underskudd på DKK 2.147 AABYEN EJENDOMME ApSAABYEN EJENDOMME ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lars Anton Heilskov Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
21. februar 2023Underskudd på DKK 3.000 BACK STAGE ApSBACK STAGE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Lars Anton Heilskov Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
23. juli 2022 · Vores-AarhusNye virksomheder i Aarhus i sidste månedLAHR Ejendomme ApS , Grønnegade 2, 1. tv, 8000 Aarhus C LAHR Ejendomme ApS tilhører branchen Anden udlejning af boliger og er ejet samt ledet af Lars Anton Heilskov Rasmussen. Les artikkel
18. juli 2022Underskudd på DKK 1,0 mio.LAHR HOLDING ApSLAHR HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Lars Anton Heilskov Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
18. juli 2022Overskudd på DKK 0 AABYEN EJENDOMME ApSAABYEN EJENDOMME ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Lars Anton Heilskov Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
27. juni 2022StiftelseLAHR Ejendomme ApSLAHR Ejendomme ApS stiftes i bransjen anden udlejning af boliger. Lars Anton Heilskov Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
23. mars 2022Underskudd på DKK 4.000 BACK STAGE ApSBACK STAGE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Lars Anton Heilskov Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
11. mars 2021Underskudd på DKK 4.006 BACK STAGE ApSBACK STAGE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Lars Anton Heilskov Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
11. mars 2021Underskudd på DKK 4.143 AABYEN EJENDOMME ApSAABYEN EJENDOMME ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Lars Anton Heilskov Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
11. mars 2021Underskudd på DKK 1,0 mio.LAHR HOLDING ApSLAHR HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Lars Anton Heilskov Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
19. november 2020Ny bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberLAHR HOLDING ApSTidligere bransje: Uoplyst. Lars Anton Heilskov Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere