5. juliUnderskudd på DKK 2,5 mio.BAUNINVEST ApSBAUNINVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lars Baun er adm. direktør i virksomheten.Se mere
25. juniOverskudd på DKK 26.509 CREO ARKITEKTER A/SCREO ARKITEKTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lars Baun eier 75,9% av virksomheten.Se mere
30. maiAdresseendringBAUN.DK ApSBAUN.DK ApS flytter fra Asperup til Middelfart. Lars Baun er adm. direktør i virksomheten.Se mere
30. maiAdresseendringBAUNINVEST ApSBAUNINVEST ApS flytter fra Asperup til Middelfart. Lars Baun er adm. direktør i virksomheten.Se mere
24. april · finans.dkOdicos ejendomsselskab går konkurs og alle medarbejdere fritstillesAsbjørn Søndergaard (th.), Lars Baun og Jens Munch-Hansen har også aktier i selskabet. Les artikkel
30. januarUnderskudd på DKK 199.813 BAUN.DK ApSBAUN.DK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Lars Baun er adm. direktør i virksomheten.Se mere
17. januarLars Baun forlater ledelsenBaun & MakrGroup Invest Holding ApSLars Baun forlater ledelsen for Baun & MakrGroup Invest Holding ApS etter en periode på 8 måneder.Se mere
17. januarEndring i eierkretsenBaun & MakrGroup Invest Holding ApSLars Baun er ikke lenger registrert som reell eier av Baun & MakrGroup Invest Holding ApS.Se mere
15. januarEndring i eierkretsenSelskabet af 17. april 2023 ApSLars Baun er ikke lenger registrert som reell eier av Selskabet af 17. april 2023 ApS.Se mere
2. november 2023 · faa.dkEfter rekordunderskud og skuffende salg: Fynsk robotfabrik udsteder flere aktier for at skaffe pengeAnders Bundgaard Pedersen (24 pct.), Asbjørn Søndergaard (10-15 pct.), Lars Baun (10-15 pct.), Jens Munch-Hansen (5-10 pct.) Trods de dårlige tal i regnskabet er direktør Henrik Jacobsen optimist. Les artikkel
13. oktober 2023Endring i eierkretsenOptimize Outsource ApSLars Baun er ikke lenger registrert som reell eier av Optimize Outsource ApS.Se mere
13. oktober 2023Endring i eierkretsenOptimize.dk ApSLars Baun er ikke lenger registrert som reell eier av Optimize.dk ApS.Se mere
16. juli 2023Underskudd på DKK 11 mio.BAUNINVEST ApSBAUNINVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 31. desember 2022. Lars Baun er adm. direktør i virksomheten.Se mere
18. juni 2023AdresseendringBaun & MakrGroup Invest Holding ApSBaun & MakrGroup Invest Holding ApS flytter fra Middelfart til Odense C. Lars Baun er medlem af ledelsen.Se mere
16. juni 2023Overskudd på DKK 863.416 CREO ARKITEKTER A/SCREO ARKITEKTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lars Baun eier 75,9% av virksomheten.Se mere
2. juni 2023Overskudd på DKK 29.986 Selskabet af 17. april 2023 ApSSelskabet af 17. april 2023 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2022 til 31. mars. Lars Baun eier 25% av virksomheten.Se mere
2. juni 2023Underskudd på DKK 23.273 Baun & MakrGroup Invest Holding ApSBaun & MakrGroup Invest Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 3. mai 2021 til 30. september 2022. Lars Baun er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2023AdresseendringBAUN.DK ApSBAUN.DK ApS flytter fra Munkebo til Asperup. Lars Baun er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. juni 2023AdresseendringBAUNINVEST ApSBAUNINVEST ApS flytter fra Munkebo til Asperup. Lars Baun er adm. direktør i virksomheten.Se mere
30. mai 2023Ny status NORMALBaun & MakrGroup Invest Holding ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Lars Baun er medlem af ledelsen.Se mere