HOLDINGSELSKABET AF DEN 1. SEPTEMBER 2002 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Lars Bing Lauritzen er medlem av styret.
HOLDINGSELSKABET AF DEN 1. SEPTEMBER 2002 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Lars Bing Lauritzen er medlem av styret.
HOLDINGSELSKABET AF DEN 1. SEPTEMBER 2002 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Lars Bing Lauritzen er medlem av styret.
Alexander Aghassipour erstatter Jesper Drustrup i ledelsen for HOLDINGSELSKABET AF DEN 1. SEPTEMBER 2002 A/S etter en periode på 8 år. Lars Bing Lauritzen er medlem av styret.