21. desember 2023Overskudd på DKK 58.593 ØB MINK ApSØB MINK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Lars Bloch Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
2. november 2023Overskudd på DKK 56.549 LASTRID HOLDING ApSLASTRID HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Lars Bloch Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
12. desember 2022Overskudd på DKK 1.169 ØB MINK ApSØB MINK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Lars Bloch Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
14. november 2022Overskudd på DKK 20.749 LASTRID HOLDING ApSLASTRID HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Lars Bloch Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
5. desember 2021Overskudd på DKK 42.004 LASTRID HOLDING ApSLASTRID HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Lars Bloch Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
24. november 2021Overskudd på DKK 52.148 ØB MINK ApSØB MINK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Lars Bloch Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
30. desember 2020Ny bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.LASTRID HOLDING ApSTidligere bransje: Uoplyst. Lars Bloch Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
16. november 2020Underskudd på DKK 1,0 mio.ØB MINK ApSØB MINK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Lars Bloch Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
13. november 2020Underskudd på DKK 160.045 LASTRID HOLDING ApSLASTRID HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Lars Bloch Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
14. november 2019Underskudd på DKK 748.986 ØB MINK ApSØB MINK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Lars Bloch Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
12. november 2019Underskudd på DKK 150.976 LASTRID HOLDING ApSLASTRID HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Lars Bloch Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
21. november 2018Underskudd på DKK 311.516 ØB MINK ApSØB MINK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Lars Bloch Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
6. november 2018Underskudd på DKK 117.626 LASTRID HOLDING ApSLASTRID HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Lars Bloch Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
2. desember 2017Underskudd på DKK 90.468 LASTRID HOLDING ApSLASTRID HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Lars Bloch Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
6. november 2017Underskudd på DKK 335.049 ØB MINK ApSØB MINK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Lars Bloch Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
25. september 2017AdresseendringØB MINK ApSØB MINK ApS flytter fra Brønderslev til Dronninglund. Lars Bloch Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
25. september 2017AdresseendringLASTRID HOLDING ApSLASTRID HOLDING ApS flytter fra Brønderslev til Dronninglund. Lars Bloch Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
30. januar 2017Regnskap for 2016 omgjortØB MINK ApSØB MINK ApS gjør om regnskapet for perioden 1. juli 2015 til 30. juni 2016. Lars Bloch Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. desember 2016Overskudd på DKK 24.333 LASTRID HOLDING ApSLASTRID HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2015 til 30. juni. Lars Bloch Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
31. mars 2016AdresseendringØB MINK ApSØB MINK ApS flytter til ny adresse i Brønderslev. Lars Bloch Jensen er medlem af ledelsen.Se mere