DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND FJELLERUP STRANDS CAMPING
DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND FJELLERUP STRANDS CAMPING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Lars Bo Jensen er nestleder i styret.
DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND FJELLERUP STRANDS CAMPING
DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND FJELLERUP STRANDS CAMPING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Lars Bo Jensen er nestleder i styret.
DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND FJELLERUP STRANDS CAMPING
Bjarne Andersen forlater styret for DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND FJELLERUP STRANDS CAMPING etter en periode på 2 måneder. Lars Bo Jensen er fortsatt nestleder i styret.