22. augustOverskudd på DKK 0 Lindvest Holding ApSLindvest Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 20. mars 2023 til 31. desember 2023. Lars Boll Vestergaard er adm. direktør i virksomheten.Se mere
21. augustLars Boll Vestergaard slutter som adm. direktørBrainwave Apps ApSLars Boll Vestergaard slutter som adm. direktør i Brainwave Apps ApS.Se mere
21. augustLars Boll Vestergaard forlater styretBrainwave Apps ApSLars Boll Vestergaard forlater styret for Brainwave Apps ApS etter en periode på 1 år.Se mere
21. augustNy status UNDER TVANGSOPLØSNINGBrainwave Apps ApSTidligere status: Normal. Lars Boll Vestergaard eier 40% av virksomheten.Se mere
14. november 2023Endring i eierkretsenLindvest Holding ApSMikael Philip Lindbirk Olsen registrert som reell eier av Lindvest Holding ApS. Lars Boll Vestergaard er adm. direktør i virksomheten.Se mere
25. april 2023Lars Boll Vestergaard blir med i styretBrainwave Apps ApSLars Boll Vestergaard blir med i styret for Brainwave Apps ApS.Se mere
25. april 2023Endring i eierkretsenBrainwave Apps ApSLars Boll Vestergaard reduserer sitt reelle eierskap av Brainwave Apps ApS.Se mere
21. mars 2023StiftelseBrainwave Apps ApSBrainwave Apps ApS stiftes i bransjen anden udgivelse af software. Lars Boll Vestergaard er adm. direktør i virksomheten.Se mere
20. mars 2023StiftelseLindvest Holding ApSLindvest Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Lars Boll Vestergaard er adm. direktør i virksomheten.Se mere
28. september 2020Lars Boll Vestergaard forlater ledelsenVestergaard Ventures ApSLars Boll Vestergaard forlater ledelsen for Vestergaard Ventures ApS etter en periode på 3 år.Se mere
28. september 2020Endring i eierkretsenVestergaard Ventures ApSLars Boll Vestergaard er ikke lenger registrert som reell eier av Vestergaard Ventures ApS.Se mere
26. november 2019Underskudd på DKK 23.851 Vestergaard Ventures ApSVestergaard Ventures ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Lars Boll Vestergaard er medlem af ledelsen.Se mere
30. oktober 2019Lars Boll Vestergaard forlater ledelsenDINSALGSVAGT.DK ApSLars Boll Vestergaard forlater ledelsen for DINSALGSVAGT.DK ApS etter en periode på 8 år.Se mere
30. oktober 2019Endring i eierkretsenDINSALGSVAGT.DK ApSLars Boll Vestergaard er ikke lenger registrert som reell eier av DINSALGSVAGT.DK ApS.Se mere
30. juni 2019Lars Boll Vestergaard forlater styretMEDIA GROUP DENMARK ApSLars Boll Vestergaard forlater styret for MEDIA GROUP DENMARK ApS etter en periode på 12 måneder.Se mere
30. april 2019Lars Boll Vestergaard forlater ledelsenMEDIA GROUP DENMARK ApSLars Boll Vestergaard forlater ledelsen for MEDIA GROUP DENMARK ApS etter en periode på 5 år.Se mere
6. februar 2019 · Sjællands NyhederVild vending: Allentoft fortsætter med denoffentlige.dkSamtidig vil vi tilføre ny værdi og søge at gøre det endnu mere attraktivt at blive en del af DenOffentlige, siger Lars Vestergaard, direktør i Media Group Denmark.Les artikkel
24. januar 2019 · Furesø AvisEfter konkursbegæring: Tidligere byrådspolitikers medie har fået ny ejerDet er hans projekt, og vi ved hvor mange ressourcer han har investeret i Denoffentlige.dk," siger direktør i Media Group Denmark Lars Vestergaard.Les artikkel
20. desember 2018Underskudd på DKK 51.762 Vestergaard Ventures ApSVestergaard Ventures ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Lars Boll Vestergaard er medlem af ledelsen.Se mere