Ejendomsmægler Lars Bork Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lars Bork Pedersen er medlem af ledelsen.
Ejendomsmæglerfirmaet Bork, Frederiksen & Vincentz ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lars Bork Pedersen eier 20% av virksomheten.
Ejendomsmægler Lars Bork Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 21. desember 2021 til 31. desember 2022. Lars Bork Pedersen er medlem af ledelsen.
Ejendomsmæglerfirmaet Bork, Frederiksen & Vincentz ApS offentliggjør regnskap for perioden 3. januar 2022 til 31. desember 2022. Lars Bork Pedersen eier 20% av virksomheten.