23. mars 2000Lars Brix Lysgaard forlater ledelsenL. BRIX JENSEN GULVE ApSLars Brix Lysgaard forlater ledelsen for L. BRIX JENSEN GULVE ApS etter en periode på 13 år.Se mere
25. juli 1996Lars Brix Lysgaard forlater styretJ. BRIX JENSEN-GULVE ApSLars Brix Lysgaard forlater styret for J. BRIX JENSEN-GULVE ApS etter en periode på 20 år.Se mere
25. juli 1996Lars Brix Lysgaard forlater ledelsenJ. BRIX JENSEN-GULVE ApSLars Brix Lysgaard forlater ledelsen for J. BRIX JENSEN-GULVE ApS etter en periode på 20 år.Se mere
22. februar 1996Ny status UNDER KONKURSL. BRIX JENSEN GULVE ApSTidligere status: Normal. Lars Brix Lysgaard er medlem af ledelsen.Se mere
12. juli 1995Dan Christensen blir med i styretJ. BRIX JENSEN-GULVE ApSDan Christensen erstatter Claus Ulrik Arup i styret for J. BRIX JENSEN-GULVE ApS etter en periode på 19 år. Lars Brix Lysgaard er medlem af ledelsen.Se mere
4. mai 1994Lars Brix Lysgaard forlater styretGLENMARC COLLECTION ApSLars Brix Lysgaard forlater styret for GLENMARC COLLECTION ApS etter en periode på 3 år.Se mere
13. april 1994Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGGLENMARC COLLECTION ApSTidligere status: Normal. Lars Brix Lysgaard er medlem av styret.Se mere
8. desember 1992Per Roy Olsen forlater styretJ. BRIX JENSEN-GULVE ApSPer Roy Olsen forlater styret for J. BRIX JENSEN-GULVE ApS etter en periode på 16 år. Lars Brix Lysgaard er medlem af ledelsen.Se mere
8. desember 1992Jørgen Brix Jensen forlater ledelsenJ. BRIX JENSEN-GULVE ApSJørgen Brix Jensen forlater ledelsen for J. BRIX JENSEN-GULVE ApS etter en periode på 16 år. Lars Brix Lysgaard er medlem af ledelsen.Se mere
28. mai 1992Nytt navn: GLENMARC COLLECTION ApSApS KBIL 38 NR. 1611ApS KBIL 38 NR. 1611 skifter navn til GLENMARC COLLECTION ApS. Lars Brix Lysgaard er medlem av styret.Se mere
27. mai 1992Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater styretApS KBIL 38 NR. 1611Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater styret for ApS KBIL 38 NR. 1611 etter en periode på 7 måneder. Lars Brix Lysgaard er fortsatt styremedlem.Se mere
27. mai 1992Susanne Saul Stakemann forlater ledelsenApS KBIL 38 NR. 1611Susanne Saul Stakemann forlater ledelsen for ApS KBIL 38 NR. 1611 etter en periode på 7 måneder. Lars Brix Lysgaard er medlem av styret.Se mere
1. november 1991StiftelseApS KBIL 38 NR. 1611ApS KBIL 38 NR. 1611 stiftes i 1991. Lars Brix Lysgaard er medlem av styret.Se mere
4. juli 1988Inge Lise Jensen forlater styretJ. BRIX JENSEN-GULVE ApSInge Lise Jensen forlater styret for J. BRIX JENSEN-GULVE ApS etter en periode på 12 år. Lars Brix Lysgaard er medlem af ledelsen.Se mere
13. oktober 1987Nytt navn: L. BRIX JENSEN GULVE ApSApS KBUS 8 NR. 2071ApS KBUS 8 NR. 2071 skifter navn til L. BRIX JENSEN GULVE ApS. Lars Brix Lysgaard er medlem af ledelsen.Se mere
1. mars 1987StiftelseApS KBUS 8 NR. 2071ApS KBUS 8 NR. 2071 stiftes i bransjen uoplyst. Lars Brix Lysgaard er medlem af ledelsen.Se mere
28. oktober 1976StiftelseJ. BRIX JENSEN-GULVE ApSJ. BRIX JENSEN-GULVE ApS stiftes i 1976. Lars Brix Lysgaard er medlem af ledelsen.Se mere