1. augustStiftelseCPH9 ApSCPH9 ApS stiftes i bransjen cafeér, værtshuse, diskoteker mv. Lars Brusendal er medlem af ledelsen.Se mere
19. juniOverskudd på DKK 23.230 Stillads Formidling ApSStillads Formidling ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lars Brusendal er medlem af ledelsen.Se mere
19. juniOverskudd på DKK 20.398 A7 Invest ApSA7 Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lars Brusendal er medlem af ledelsen.Se mere
23. juni 2023Overskudd på DKK 117.265 A7 Invest ApSA7 Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lars Brusendal er medlem af ledelsen.Se mere
23. juni 2023Overskudd på DKK 110.479 Stillads Formidling ApSStillads Formidling ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lars Brusendal er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2022Overskudd på DKK 236.572 Stillads Formidling ApSStillads Formidling ApS offentliggjør regnskap for perioden 4. mars 2021 til 31. desember 2021. Lars Brusendal er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2022Overskudd på DKK 233.892 A7 Invest ApSA7 Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 26. februar 2021 til 31. desember 2021. Lars Brusendal er medlem af ledelsen.Se mere
27. april 2022Lars Brusendal forlater ledelsenInk and Art CPH ApSLars Brusendal forlater ledelsen for Ink and Art CPH ApS etter en periode på 6 måneder.Se mere
27. april 2022Endring i eierkretsenInk and Art CPH ApSLars Brusendal er ikke lenger registrert som reell eier av Ink and Art CPH ApS.Se mere
3. januar 2022AdresseendringA7 Invest ApSA7 Invest ApS flytter fra København K til Veksø Sjælland. Lars Brusendal er medlem af ledelsen.Se mere
3. januar 2022AdresseendringInk and Art CPH ApSInk and Art CPH ApS flytter fra København K til Veksø Sjælland. Lars Brusendal er medlem af ledelsen.Se mere
30. oktober 2021AdresseendringA7 Invest ApSA7 Invest ApS flytter fra Veksø Sjælland til København K. Lars Brusendal er medlem af ledelsen.Se mere
19. oktober 2021StiftelseInk and Art CPH ApSInk and Art CPH ApS stiftes i bransjen andre personlige serviceydelser i.a.n. Lars Brusendal er medlem af ledelsen.Se mere
4. mars 2021StiftelseStillads Formidling ApSStillads Formidling ApS stiftes i bransjen udlejning og leasing af entreprenørmateriel. Lars Brusendal er medlem af ledelsen.Se mere
26. februar 2021StiftelseA7 Invest ApSA7 Invest ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Lars Brusendal er medlem af ledelsen.Se mere
12. november 2014Lars Brusendal forlater ledelsenREKLAMEUDBYDEREN ApSLars Brusendal forlater ledelsen for REKLAMEUDBYDEREN ApS etter en periode på 8 år.Se mere
13. juni 2014Overskudd på DKK 1.538 REKLAMEUDBYDEREN ApSREKLAMEUDBYDEREN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Lars Brusendal er medlem af ledelsen.Se mere
6. juni 2013Underskudd på DKK 6.710 REKLAMEUDBYDEREN ApSREKLAMEUDBYDEREN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Lars Brusendal er medlem af ledelsen.Se mere
13. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortREKLAMEUDBYDEREN ApSREKLAMEUDBYDEREN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Lars Brusendal er medlem af ledelsen.Se mere
16. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortREKLAMEUDBYDEREN ApSREKLAMEUDBYDEREN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Lars Brusendal er medlem af ledelsen.Se mere