17. juni 2016 · Metal Supply DenmarkNyt fra bestyrelseslokaler og direktionsgange - del 2Norgren A/S Johnny Andersen er indtrådt som næstformand for bestyrelsen hos Norgren A/S i stedet for Lars Brødsgaard Johansen (kilde: Les artikkel
28. april 2016Lars Brødsgaard Johansen forlater styretNORGREN A/SLars Brødsgaard Johansen forlater styret for NORGREN A/S etter en periode på 6 år.Se mere
1. juni 2015Regnskap for 2014 offentligjortNORGREN A/SNORGREN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Lars Brødsgaard Johansen er nestleder i styret.Se mere
27. april 2015Erstatning i styretNORGREN A/S4 endringer i styret for NORGREN A/S. Lars Brødsgaard Johansen er fortsatt nestleder i styret.Se mere
27. april 2015Jesper Bach forlater ledelsenNORGREN A/SJesper Bach forlater ledelsen for NORGREN A/S etter en periode på 8 år. Lars Brødsgaard Johansen er nestleder i styret.Se mere
27. april 2015Mark Wrigley blir adm. direktørNORGREN A/SMark Wrigley blir adm. direktør i NORGREN A/S. Lars Brødsgaard Johansen er nestleder i styret.Se mere
24. juli 2014Regnskap for 2013 offentligjortNORGREN A/SNORGREN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Lars Brødsgaard Johansen er nestleder i styret.Se mere
26. juli 2013Regnskap for 2012 offentligjortNORGREN A/SNORGREN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Lars Brødsgaard Johansen er nestleder i styret.Se mere
8. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortNORGREN A/SNORGREN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Lars Brødsgaard Johansen er nestleder i styret.Se mere
7. september 2011Troels Søgaard blir med i styretNORGREN A/STroels Søgaard blir med i styret for NORGREN A/S. Lars Brødsgaard Johansen er fortsatt nestleder i styret.Se mere
9. mai 2011Regnskap for 2010 offentligjortNORGREN A/SNORGREN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Lars Brødsgaard Johansen er nestleder i styret.Se mere
27. april 2011Kelvin William John Austin blir ny styrelederNORGREN A/SKelvin William John Austin erstatter Mark Wrigley som styreleder hos NORGREN A/S etter en periode på 2 år. Lars Brødsgaard Johansen er fortsatt nestleder i styret.Se mere
22. april 2010Regnskap for 2009 offentligjortNORGREN A/SNORGREN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Lars Brødsgaard Johansen er nestleder i styret.Se mere
20. april 2010Lars Brødsgaard Johansen blir med i styretNORGREN A/SLars Brødsgaard Johansen erstatter Steen Ertberg Christensen i styret for NORGREN A/S etter en periode på 44 år.Se mere
17. mai 2004Henrik Forslund blir ny styrelederMILJØ CONTRACTORS A/SHenrik Forslund erstatter Lars Brødsgaard Johansen som styreleder hos MILJØ CONTRACTORS A/S etter en periode på 10 måneder.Se mere
17. mai 2004Henrik Forslund blir ny styrelederHOH KVR A/SHenrik Forslund erstatter Lars Brødsgaard Johansen som styreleder hos HOH KVR A/S etter en periode på 11 måneder.Se mere
29. juli 2003Lars Brødsgaard Johansen blir med i styretMILJØ CONTRACTORS A/SLars Brødsgaard Johansen blir med i styret for MILJØ CONTRACTORS A/S.Se mere
29. juli 2003Birger Steen Pedersen blir med i styretHOH KVR A/SBirger Steen Pedersen erstatter Brian Bisgaard i styret for HOH KVR A/S etter en periode på 1 år. Lars Brødsgaard Johansen er fortsatt styreleder.Se mere
29. juli 2003Poul Rasmussen blir adm. direktørMILJØ CONTRACTORS A/SPoul Rasmussen erstatter Carsten Clemmensen som adm. direktør i MILJØ CONTRACTORS A/S. Lars Brødsgaard Johansen er styreleder.Se mere
21. juli 2003Regnskap for 2002 offentligjortHOH KVR A/SHOH KVR A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Lars Brødsgaard Johansen er styreleder.Se mere