19. oktober 2015 · i dagBestyrelses- og ledelsesrokader i ugenTræ- og Møbelindustrien Hilding Anders Danmark A/S Lars Brødsgaard er indtrådt som administrerende direktør og i bestyrelsen hos Hilding Anders Danmark A/S i stedet for Knut Pål Nils Jönsson (kilde: Les artikkel
16. oktober 2015 · Wood SupplyNyt fra bestyrelseslokaler og direktionsgangeHilding Anders Danmark A/S Lars Brødsgaard er indtrådt som administrerende direktør og i bestyrelsen hos Hilding Anders Danmark A/S i stedet for Knut Pål Nils Jönsson (kilde: Les artikkel
17. august 2011Lars Brødsgaard forlater styretLyreco Danmark A/SLars Brødsgaard forlater styret for Lyreco Danmark A/S etter en periode på 11 år.Se mere
3. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortLyreco Danmark A/SLyreco Danmark A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Lars Brødsgaard er medlem av styret.Se mere
31. mai 2011Philipe André Martinez blir ny styrelederLyreco Danmark A/SPhilipe André Martinez erstatter Eric Jacques Pierre Bigeard som styreleder hos Lyreco Danmark A/S etter en periode på 8 år. Lars Brødsgaard er fortsatt styremedlem.Se mere
15. april 2011Anne-Dorthe Daugaard Sørensen blir med i styretLyreco Danmark A/SAnne-Dorthe Daugaard Sørensen erstatter Berit Frandsen i styret for Lyreco Danmark A/S etter en periode på 1 år. Lars Brødsgaard er fortsatt styremedlem.Se mere
31. mai 2010Regnskap for 2009 offentligjortLyreco Danmark A/SLyreco Danmark A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Lars Brødsgaard er medlem av styret.Se mere
21. april 2010Morten Damgaard blir med i styretLyreco Danmark A/SMorten Damgaard blir med i styret for Lyreco Danmark A/S. Lars Brødsgaard er fortsatt styremedlem.Se mere
21. april 2010Morten Damgaard blir adm. direktørLyreco Danmark A/SMorten Damgaard blir adm. direktør i Lyreco Danmark A/S. Lars Brødsgaard er medlem av styret.Se mere
28. februar 2010Berit Frandsen blir med i styretLyreco Danmark A/SBerit Frandsen erstatter Finn Bjarne Olsen i styret for Lyreco Danmark A/S etter en periode på 6 år. Lars Brødsgaard er fortsatt styremedlem.Se mere
1. februar 2010David John Walmsley forlater styretLyreco Danmark A/SDavid John Walmsley forlater styret for Lyreco Danmark A/S etter en periode på 7 år. Lars Brødsgaard er fortsatt styremedlem.Se mere
1. februar 2010David John Walmsley forlater ledelsenLyreco Danmark A/SDavid John Walmsley forlater ledelsen for Lyreco Danmark A/S etter en periode på 7 år. Lars Brødsgaard er medlem av styret.Se mere
22. mai 2009Regnskap for 2008 offentligjortLyreco Danmark A/SLyreco Danmark A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Lars Brødsgaard er medlem av styret.Se mere
6. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortLyreco Danmark A/SLyreco Danmark A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Lars Brødsgaard er medlem av styret.Se mere
6. mai 2008Georges André Daniel Gaspard forlater styretLyreco Danmark A/SGeorges André Daniel Gaspard forlater styret for Lyreco Danmark A/S etter en periode på 12 år. Lars Brødsgaard er fortsatt styremedlem.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Engroshandel med andre kontormaskiner og andet kontorudstyrLyreco Danmark A/STidligere bransje: Engroshandel med kontormaskiner og kontorudstyr. Lars Brødsgaard er medlem av styret.Se mere
30. november 2007Henrik Debel forlater styretLyreco Danmark A/SHenrik Debel forlater styret for Lyreco Danmark A/S etter en periode på 9 måneder. Lars Brødsgaard er fortsatt styremedlem.Se mere
30. november 2007AdresseendringLyreco Danmark A/SLyreco Danmark A/S flytter fra Glostrup til Roskilde. Lars Brødsgaard er medlem av styret.Se mere
30. mai 2007Regnskap for 2006 offentligjortLyreco Danmark A/SLyreco Danmark A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Lars Brødsgaard er medlem av styret.Se mere