28. juniUnderskudd på DKK 5,1 mio.SSP Copenhagen 1 ApSSSP Copenhagen 1 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lars Börner er medlem af ledelsen.Se mere
27. februarOverskudd på DKK 747.708 BG PROPERTY MANAGEMENT ApSBG PROPERTY MANAGEMENT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lars Börner er medlem af ledelsen.Se mere
27. februarOverskudd på DKK 458.296 BÖRNER HOLDING ApSBÖRNER HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lars Börner er medlem af ledelsen.Se mere
8. desember 2023AdresseendringBG PROPERTY MANAGEMENT ApSBG PROPERTY MANAGEMENT ApS flytter fra København NV til Brønshøj. Lars Börner er medlem af ledelsen.Se mere
8. desember 2023AdresseendringBÖRNER HOLDING ApSBÖRNER HOLDING ApS flytter fra København NV til Brønshøj. Lars Börner er medlem af ledelsen.Se mere
9. juni 2023Underskudd på DKK 3,5 mio.SSP Copenhagen 1 ApSSSP Copenhagen 1 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lars Börner er medlem af ledelsen.Se mere
14. februar 2023Overskudd på DKK 325.297 BÖRNER HOLDING ApSBÖRNER HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lars Börner er medlem af ledelsen.Se mere
14. februar 2023Overskudd på DKK 656.829 BG PROPERTY MANAGEMENT ApSBG PROPERTY MANAGEMENT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lars Börner er medlem af ledelsen.Se mere
14. juli 2022Underskudd på DKK 1,3 mio.SSP Copenhagen 1 ApSSSP Copenhagen 1 ApS offentliggjør regnskap for perioden 12. april 2021 til 31. desember 2021. Lars Börner er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2022Endring i eierkretsenBÖRNER HOLDING ApSLars Börner reduserer sitt reelle eierskap av BÖRNER HOLDING ApS.Se mere
28. april 2022Overskudd på DKK 415.849 BÖRNER HOLDING ApSBÖRNER HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Lars Börner er medlem af ledelsen.Se mere
28. februar 2022Overskudd på DKK 617.681 BG PROPERTY MANAGEMENT ApSBG PROPERTY MANAGEMENT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Lars Börner er medlem af ledelsen.Se mere
25. januar 2022Lars Börner blir med i ledelsenSSP Copenhagen 1 ApSLars Börner erstatter Jakob Lothar Jung i ledelsen for SSP Copenhagen 1 ApS etter en periode på 3 måneder.Se mere
3. januar 2022AdresseendringBG PROPERTY MANAGEMENT ApSBG PROPERTY MANAGEMENT ApS flytter fra Charlottenlund til København NV. Lars Börner er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2022Jens Christian Guldbek forlater ledelsenBG PROPERTY MANAGEMENT ApSJens Christian Guldbek forlater ledelsen for BG PROPERTY MANAGEMENT ApS etter en periode på 13 år. Lars Börner er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2022Endring i eierkretsenBG PROPERTY MANAGEMENT ApSLars Börner øker sitt reelle eierskap av BG PROPERTY MANAGEMENT ApS.Se mere
5. juli 2021Overskudd på DKK 148.637 BÖRNER HOLDING ApSBÖRNER HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Lars Börner er medlem af ledelsen.Se mere
14. juni 2021Overskudd på DKK 297.454 BG PROPERTY MANAGEMENT ApSBG PROPERTY MANAGEMENT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Lars Börner er medlem af ledelsen.Se mere
8. juni 2020Lars Börner forlater ledelsenTEGNEBRÆDTET NUUK ApSLars Börner forlater ledelsen for TEGNEBRÆDTET NUUK ApS etter en periode på 12 måneder.Se mere
6. april 2020Underskudd på DKK 114.362 BG PROPERTY MANAGEMENT ApSBG PROPERTY MANAGEMENT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Lars Börner er medlem af ledelsen.Se mere