19. november 2001Lars Christian Appelberg forlater styretVIKING RUTEN A/SLars Christian Appelberg forlater styret for VIKING RUTEN A/S etter en periode på 3 år.Se mere
19. november 2001Lars Christian Appelberg forlater ledelsenL. C. APPELBERG ApSLars Christian Appelberg forlater ledelsen for L. C. APPELBERG ApS etter en periode på 28 år.Se mere
19. november 2001Lars Christian Appelberg forlater ledelsenVIKING RUTEN A/SLars Christian Appelberg forlater ledelsen for VIKING RUTEN A/S etter en periode på 3 år.Se mere
5. april 2001Regnskap for 2000 offentligjortVIKING RUTEN A/SVIKING RUTEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1999 til 30. september 2000. Lars Christian Appelberg er medlem af ledelsen.Se mere
5. april 2001Regnskap for 2000 offentligjortL. C. APPELBERG ApSL. C. APPELBERG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1999 til 30. september 2000. Lars Christian Appelberg er medlem af ledelsen.Se mere
10. april 2000AdresseendringVIKING RUTEN A/SVIKING RUTEN A/S flytter fra Roskilde til Frederikssund. Lars Christian Appelberg er medlem af ledelsen.Se mere
10. april 2000AdresseendringL. C. APPELBERG ApSL. C. APPELBERG ApS flytter fra Roskilde til Frederikssund. Lars Christian Appelberg er medlem af ledelsen.Se mere
29. mars 2000Regnskap for 1999 offentligjortL. C. APPELBERG ApSL. C. APPELBERG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1998 til 30. september 1999. Lars Christian Appelberg er medlem af ledelsen.Se mere
27. januar 2000Regnskap for 1999 offentligjortVIKING RUTEN A/SVIKING RUTEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 1998 til 30. september 1999. Lars Christian Appelberg er medlem af ledelsen.Se mere
23. september 1999Anna Zehngraff Knightbridge blir med i styretVIKING RUTEN A/SAnna Zehngraff Knightbridge erstatter Maureen Sylvia Appelberg i styret for VIKING RUTEN A/S etter en periode på 11 måneder. Lars Christian Appelberg er medlem af ledelsen.Se mere
22. september 1999Maureen Sylvia Appelberg forlater ledelsenL. C. APPELBERG ApSMaureen Sylvia Appelberg forlater ledelsen for L. C. APPELBERG ApS etter en periode på 2 år. Lars Christian Appelberg er medlem af ledelsen.Se mere
22. april 1999Regnskap for 1998 offentligjortL. C. APPELBERG ApSL. C. APPELBERG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1997 til 30. september 1998. Lars Christian Appelberg er medlem af ledelsen.Se mere
22. oktober 1998Nytt navn: VIKING RUTEN A/SSLP 11.390 A/SSLP 11.390 A/S skifter navn til VIKING RUTEN A/S. Lars Christian Appelberg er medlem af ledelsen.Se mere
21. oktober 1998Lars Christian Appelberg blir med i styretSLP 11.390 A/SLars Christian Appelberg blir med i styret for SLP 11.390 A/S.Se mere
21. oktober 1998Lars Christian Appelberg blir med i ledelsenSLP 11.390 A/SLars Christian Appelberg erstatter Preben Bang Henriksen i ledelsen for SLP 11.390 A/S etter en periode på 5 måneder.Se mere
23. mars 1998Regnskap for 1997 offentligjortL. C. APPELBERG ApSL. C. APPELBERG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1996 til 30. september 1997. Lars Christian Appelberg er medlem af ledelsen.Se mere
18. april 1997Regnskap for 1996 offentligjortL. C. APPELBERG ApSL. C. APPELBERG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1995 til 30. september 1996. Lars Christian Appelberg er medlem af ledelsen.Se mere
26. mars 1997Lars Christian Appelberg forlater styretL. C. APPELBERG ApSLars Christian Appelberg forlater styret for L. C. APPELBERG ApS etter en periode på 23 år.Se mere
26. mars 1997Maureen Sylvia Appelberg blir med i ledelsenL. C. APPELBERG ApSMaureen Sylvia Appelberg blir med i ledelsen for L. C. APPELBERG ApS. Lars Christian Appelberg er medlem af ledelsen.Se mere
2. mars 1996Regnskap for 1995 offentligjortL. C. APPELBERG ApSL. C. APPELBERG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1994 til 30. september 1995. Lars Christian Appelberg er medlem af ledelsen.Se mere