13. juniOverskudd på DKK 3,1 mio.MAG LARSEN SERVICE ApSMAG LARSEN SERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lars Christian Elkjær Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
13. juniOverskudd på DKK 3,1 mio.Lama Holding 2021 ApSLama Holding 2021 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lars Christian Elkjær Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
6. desember 2023Endring i eierkretsenLama Holding 2021 ApSLars Christian Elkjær Larsen reduserer sitt reelle eierskap av Lama Holding 2021 ApS.Se mere
6. desember 2023Endring i eierkretsenMAG LARSEN SERVICE ApSLars Christian Elkjær Larsen reduserer sitt reelle eierskap av MAG LARSEN SERVICE ApS.Se mere
29. juni 2023Overskudd på DKK 434.137 MAG LARSEN SERVICE ApSMAG LARSEN SERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lars Christian Elkjær Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2023Overskudd på DKK 260.805 Lama Holding 2021 ApSLama Holding 2021 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lars Christian Elkjær Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
5. juli 2022Overskudd på DKK 4,8 mio.Lama Holding 2021 ApSLama Holding 2021 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Lars Christian Elkjær Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
4. juli 2022Overskudd på DKK 4,9 mio.MAG LARSEN SERVICE ApSMAG LARSEN SERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Lars Christian Elkjær Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
17. mars 2021StiftelseLama Holding 2021 ApSLama Holding 2021 ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Lars Christian Elkjær Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
16. mars 2021Overskudd på DKK 3,1 mio.MAG LARSEN SERVICE ApSMAG LARSEN SERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Lars Christian Elkjær Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
9. juni 2020Overskudd på DKK 3,7 mio.MAG LARSEN SERVICE ApSMAG LARSEN SERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Lars Christian Elkjær Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
17. juni 2019Overskudd på DKK 146.950 MAG LARSEN SERVICE ApSMAG LARSEN SERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Lars Christian Elkjær Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
8. juni 2018Underskudd på DKK 354.210 MAG LARSEN SERVICE ApSMAG LARSEN SERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Lars Christian Elkjær Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
22. juni 2017Underskudd på DKK 208.956 MAG LARSEN SERVICE ApSMAG LARSEN SERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Lars Christian Elkjær Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
16. juni 2016Overskudd på DKK 13.170 MAG LARSEN SERVICE ApSMAG LARSEN SERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Lars Christian Elkjær Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
2. juni 2015Overskudd på DKK 385.982 MAG LARSEN SERVICE ApSMAG LARSEN SERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Lars Christian Elkjær Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
25. juni 2014Underskudd på DKK 274.982 MAG LARSEN SERVICE ApSMAG LARSEN SERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Lars Christian Elkjær Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
14. mars 2013Overskudd på DKK 340.851 MAG LARSEN SERVICE ApSMAG LARSEN SERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Lars Christian Elkjær Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
23. mai 2012StiftelseMAG LARSEN SERVICE ApSMAG LARSEN SERVICE ApS stiftes i bransjen andre tjenesteydelser i forbindelse med transport. Lars Christian Elkjær Larsen er medlem af ledelsen.Se mere