26. septemberNy bransje: Anden udlejning af boligerLPJ INVEST ApSTidligere bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. Lars Christian Zøhner eier 33,3% av virksomheten.Se mere
26. juniUnderskudd på DKK 651.731 Cyan Renewables AC1 ApSCyan Renewables AC1 ApS offentliggjør regnskap for perioden 30. mars 2023 til 31. desember 2023. Lars Christian Zøhner er medlem af ledelsen.Se mere
26. juniUnderskudd på DKK 3,2 mio.Cyan Renewables ApSCyan Renewables ApS offentliggjør regnskap for perioden 10. februar 2023 til 31. desember 2023. Lars Christian Zøhner er medlem af ledelsen.Se mere
24. maiOverskudd på DKK 1,5 mio.ZOLI INVEST ApSZOLI INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lars Christian Zøhner er medlem af ledelsen.Se mere
24. maiOverskudd på DKK 38.671 LPJ INVEST ApSLPJ INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lars Christian Zøhner eier 33,3% av virksomheten.Se mere
6. maiLars Christian Zøhner blir med i styretSEASAT A/SLars Christian Zøhner blir med i styret for SEASAT A/S.Se mere
6. maiEndring i eierkretsenSEASAT A/SKim Martinsen reduserer sitt reelle eierskap av SEASAT A/S. Lars Christian Zøhner er styreleder.Se mere
6. maiEndring i eierkretsenKJAER DATA ApSKim Martinsen registrert som reell eier av KJAER DATA ApS. Lars Christian Zøhner er styreleder.Se mere
2. maiUnderskudd på DKK 231.430 EXES INVEST ApSEXES INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lars Christian Zøhner er styreleder.Se mere
1. maiLars Christian Zøhner blir med i styretKJAER DATA ApSLars Christian Zøhner blir med i styret for KJAER DATA ApS.Se mere
1. maiKim Martinsen blir adm. direktørKJAER DATA ApSKim Martinsen blir adm. direktør i KJAER DATA ApS. Lars Christian Zøhner er styreleder.Se mere
1. maiEndring i eierkretsenKJAER DATA ApSHenrik Nyland Kjær er ikke lenger registrert som reell eier av KJAER DATA ApS. Lars Christian Zøhner er styreleder.Se mere
29. aprilLars Christian Zøhner blir med i styretCyan Renewables AC1 ApSLars Christian Zøhner blir med i styret for Cyan Renewables AC1 ApS.Se mere
29. aprilLars Christian Zøhner blir med i styretCyan Renewables ApSLars Christian Zøhner blir med i styret for Cyan Renewables ApS.Se mere
13. marsOverskudd på DKK 9,1 mio.Happy Now ApSHappy Now ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lars Christian Zøhner er medlem av styret.Se mere
31. desember 2023Ny bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberEXES INVEST ApSTidligere bransje: Skibsmæglere. Lars Christian Zøhner er styreleder.Se mere
22. november 2023AdresseendringLPJ INVEST ApSLPJ INVEST ApS flytter til ny adresse i Esbjerg. Lars Christian Zøhner eier 33,3% av virksomheten.Se mere
3. oktober 2023Ning Bo blir med i styretCyan Renewables AC1 ApSNing Bo blir med i styret for Cyan Renewables AC1 ApS. Lars Christian Zøhner er medlem af ledelsen.Se mere
3. oktober 2023Ning Bo blir med i styretCyan Renewables ApSNing Bo blir med i styret for Cyan Renewables ApS. Lars Christian Zøhner er medlem af ledelsen.Se mere
14. august 2023John Mejer blir med i styretLPJ INVEST ApSJohn Mejer erstatter Peter Lykke-Kjeldsen i styret for LPJ INVEST ApS etter en periode på 10 år. Lars Christian Zøhner eier 33,3% av virksomheten.Se mere