15. desember 2020Lars Dahlmann forlater ledelsenLARS DAHLMANN HOLDING ApSLars Dahlmann forlater ledelsen for LARS DAHLMANN HOLDING ApS etter en periode på 8 år.Se mere
15. desember 2020Endring i eierkretsenLARS DAHLMANN HOLDING ApSLars Dahlmann er ikke lenger registrert som reell eier av LARS DAHLMANN HOLDING ApS.Se mere
27. mai 2020Overskudd på DKK 57.457 LARS DAHLMANN HOLDING ApSLARS DAHLMANN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Lars Dahlmann er medlem af ledelsen.Se mere
21. april 2020Lars Dahlmann forlater ledelsenDW-MILJØSORTERING ApSLars Dahlmann forlater ledelsen for DW-MILJØSORTERING ApS etter en periode på 7 år.Se mere
21. april 2020Endring i eierkretsenDW-MILJØSORTERING ApSLars Dahlmann er ikke lenger registrert som reell eier av DW-MILJØSORTERING ApS.Se mere
19. mars 2019Overskudd på DKK 89.670 DW-MILJØSORTERING ApSDW-MILJØSORTERING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Lars Dahlmann er medlem af ledelsen.Se mere
18. mars 2019Overskudd på DKK 36.959 LARS DAHLMANN HOLDING ApSLARS DAHLMANN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Lars Dahlmann er medlem af ledelsen.Se mere
30. mai 2018Underskudd på DKK 4.313 LARS DAHLMANN HOLDING ApSLARS DAHLMANN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Lars Dahlmann er medlem af ledelsen.Se mere
29. mai 2018Overskudd på DKK 6.894 DW-MILJØSORTERING ApSDW-MILJØSORTERING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Lars Dahlmann er medlem af ledelsen.Se mere
2. november 2017Nytt navn: J.O.Dahlmann I/SJ. O. DAHLMANN I/S V/J Dahlmann og Lars DahlmannJ. O. DAHLMANN I/S V/J Dahlmann og Lars Dahlmann skifter navn til J.O.Dahlmann I/S. Lars Dahlmann eier 50% av virksomheten.Se mere
16. februar 2017Underskudd på DKK 23.983 DW-MILJØSORTERING ApSDW-MILJØSORTERING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Lars Dahlmann er medlem af ledelsen.Se mere
16. februar 2017Underskudd på DKK 19.982 LARS DAHLMANN HOLDING ApSLARS DAHLMANN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Lars Dahlmann er medlem af ledelsen.Se mere
28. januar 2016Overskudd på DKK 38.860 LARS DAHLMANN HOLDING ApSLARS DAHLMANN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Lars Dahlmann er medlem af ledelsen.Se mere
28. januar 2016Overskudd på DKK 92.721 DW-MILJØSORTERING ApSDW-MILJØSORTERING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Lars Dahlmann er medlem af ledelsen.Se mere
2. april 2015Overskudd på DKK 36.526 LARS DAHLMANN HOLDING ApSLARS DAHLMANN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Lars Dahlmann er medlem af ledelsen.Se mere
10. mars 2015Overskudd på DKK 84.901 DW-MILJØSORTERING ApSDW-MILJØSORTERING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Lars Dahlmann er medlem af ledelsen.Se mere
29. mai 2014Overskudd på DKK 6.766 LARS DAHLMANN HOLDING ApSLARS DAHLMANN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 5. mars 2013 til 31. desember 2013. Lars Dahlmann er medlem af ledelsen.Se mere
12. mars 2014Overskudd på DKK 44.871 DW-MILJØSORTERING ApSDW-MILJØSORTERING ApS offentliggjør regnskap for perioden 10. mars 2013 til 31. desember 2013. Lars Dahlmann er medlem af ledelsen.Se mere
13. mars 2013Ny bransje: Udlejning og leasing af entreprenørmaterielDW-MILJØSORTERING ApSTidligere bransje: Uoplyst. Lars Dahlmann er medlem af ledelsen.Se mere
10. mars 2013StiftelseDW-MILJØSORTERING ApSDW-MILJØSORTERING ApS stiftes i bransjen uoplyst. Lars Dahlmann er medlem af ledelsen.Se mere