24. juniLars Dal Hende forlater styretSLG Capital ApSLars Dal Hende forlater styret for SLG Capital ApS etter en periode på 9 måneder.Se mere
19. juniFlere forlater styretSLG Capital ApS2 medlemmer forlater styret for SLG Capital ApS. Lars Dal Hende er fortsatt styremedlem.Se mere
19. juniEndring i eierkretsenSLG Capital ApS2 personer er ikke lenger registrert som reelle eier av SLG Capital ApS. Lars Dal Hende er medlem av styret.Se mere
17. juniJan Oluf Madsen forlater styretSLG Capital ApSJan Oluf Madsen forlater styret for SLG Capital ApS etter en periode på 8 måneder. Lars Dal Hende er fortsatt styremedlem.Se mere
17. juniJan Oluf Madsen forlater ledelsenSLG Capital ApSJan Oluf Madsen forlater ledelsen for SLG Capital ApS etter en periode på 8 måneder. Lars Dal Hende er medlem av styret.Se mere
6. maiOverskudd på DKK 532.312 LDH Rådgivning ApSLDH Rådgivning ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lars Dal Hende er medlem af ledelsen.Se mere
24. desember 2023Underskudd på DKK 406.813 Adventurous Souls ApSAdventurous Souls ApS offentliggjør regnskap for perioden 18. september 2022 til 30. juni. Lars Dal Hende er styreleder.Se mere
16. oktober 2023Underskudd på DKK 1,1 mio.SLG Capital ApSSLG Capital ApS offentliggjør regnskap for perioden 12. oktober 2021 til 31. desember 2022. Lars Dal Hende er medlem av styret.Se mere
16. oktober 2023Ny status NORMALSLG Capital ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Lars Dal Hende er medlem av styret.Se mere
10. oktober 2023Lars Dal Hende blir med i styretSLG Capital ApSLars Dal Hende blir med i styret for SLG Capital ApS.Se mere
10. oktober 2023Jan Oluf Madsen blir med i ledelsenSLG Capital ApSJan Oluf Madsen blir med i ledelsen for SLG Capital ApS. Lars Dal Hende er medlem av styret.Se mere
31. mai 2023Overskudd på DKK 456.877 LDH Rådgivning ApSLDH Rådgivning ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lars Dal Hende er medlem af ledelsen.Se mere
18. september 2022StiftelseAdventurous Souls ApSAdventurous Souls ApS stiftes i bransjen anden forretningsservice i.a.n. Lars Dal Hende er styreleder.Se mere
2. juni 2022Overskudd på DKK 652.997 LDH Rådgivning ApSLDH Rådgivning ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Lars Dal Hende er medlem af ledelsen.Se mere
20. oktober 2021AdresseendringLDH Rådgivning ApSLDH Rådgivning ApS flytter fra Dragør til København V. Lars Dal Hende er medlem af ledelsen.Se mere
28. mai 2021Overskudd på DKK 840.576 LDH Rådgivning ApSLDH Rådgivning ApS offentliggjør regnskap for perioden 23. oktober 2019 til 31. desember 2020. Lars Dal Hende er medlem af ledelsen.Se mere
23. oktober 2019StiftelseLDH Rådgivning ApSLDH Rådgivning ApS stiftes i bransjen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Lars Dal Hende er medlem af ledelsen.Se mere
14. august 2019Endring i eierkretsenLE HANDEL ApSLars Dal Hende er ikke lenger registrert som reell eier av LE HANDEL ApS.Se mere
13. november 2018Ny status UNDER KONKURSLE HANDEL ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Lars Dal Hende eier 50% av virksomheten.Se mere
27. august 2018Helle Hende forlater ledelsenLE HANDEL ApSHelle Hende forlater ledelsen for LE HANDEL ApS etter en periode på 16 år. Lars Dal Hende eier 50% av virksomheten.Se mere