16. septemberStiftelseLasando ApSLasando ApS stiftes i bransjen konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Lars Daniel Blom Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
30. juliAdresseendringHoldbar.com A/SHoldbar.com A/S flytter til ny adresse i Aarhus C. Lars Daniel Blom Rasmussen er medlem av styret.Se mere
29. juniUnderskudd på DKK 6,3 mio.Holdbar.com A/SHoldbar.com A/S offentliggjør regnskap for perioden 11. desember 2022 til 31. desember 2023. Lars Daniel Blom Rasmussen er medlem av styret.Se mere
14. juniOverskudd på DKK 42.789 8-) ApS8-) ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lars Daniel Blom Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
14. juniOverskudd på DKK 234.622 1337 ApS1337 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lars Daniel Blom Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
19. aprilNye navn i styretHoldbar.com A/S2 nye medlemmer blir med i styret for Holdbar.com A/S. Lars Daniel Blom Rasmussen er fortsatt styremedlem.Se mere
19. aprilEndring i eierkretsenHoldbar.com A/SLasse Jørgensen Kjær reduserer sitt reelle eierskap av Holdbar.com A/S. Lars Daniel Blom Rasmussen er medlem av styret.Se mere
27. februarEndring i eierkretsenHoldbar.com A/SLasse Jørgensen Kjær reduserer sitt reelle eierskap av Holdbar.com A/S. Lars Daniel Blom Rasmussen er medlem av styret.Se mere
22. desember 2023Peter Mühlendorph Egehoved blir med i styretHoldbar.com A/SPeter Mühlendorph Egehoved blir med i styret for Holdbar.com A/S. Lars Daniel Blom Rasmussen er fortsatt styremedlem.Se mere
22. desember 2023Endring i eierkretsenHoldbar.com A/SLasse Jørgensen Kjær reduserer sitt reelle eierskap av Holdbar.com A/S. Lars Daniel Blom Rasmussen er medlem av styret.Se mere
31. oktober 2023Endring i eierkretsenHoldbar.com A/SLasse Jørgensen Kjær reduserer sitt reelle eierskap av Holdbar.com A/S. Lars Daniel Blom Rasmussen er medlem av styret.Se mere
28. juni 2023Overskudd på DKK 265.583 1337 ApS1337 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lars Daniel Blom Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
14. juni 2023Underskudd på DKK 60.241 8-) ApS8-) ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lars Daniel Blom Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
23. mai 2023Adresseendring8-) ApS8-) ApS flytter fra Viborg til Aarhus C. Lars Daniel Blom Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
23. mai 2023Adresseendring1337 ApS1337 ApS flytter fra Viborg til Aarhus C. Lars Daniel Blom Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
15. mars 2023Lars Daniel Blom Rasmussen blir med i styretHoldbar.com A/SLars Daniel Blom Rasmussen blir med i styret for Holdbar.com A/S.Se mere
20. november 2022Lars Daniel Blom Rasmussen forlater ledelsenREAL INVEST ApSLars Daniel Blom Rasmussen forlater ledelsen for REAL INVEST ApS etter en periode på 2 år.Se mere
26. august 2022Overskudd på DKK 202.587 REAL INVEST ApSREAL INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2021 til 31. mars. Lars Daniel Blom Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2022Overskudd på DKK 39.694 1337 ApS1337 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Lars Daniel Blom Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2022Underskudd på DKK 890 8-) ApS8-) ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Lars Daniel Blom Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere