20. mars 2019 · Motor MagasinetUde og inde i autobranchenLigeledes er Martina Johanna Kirchner indtrådt i bestyrelsen, mens Lars Diester er udtrådt af bestyrelsen. Les artikkel
28. februar 2019Lars Diester forlater styretHolger Christiansen A/SLars Diester forlater styret for Holger Christiansen A/S etter en periode på 4 år.Se mere
29. januar 2019Gitte Svendsen blir med i ledelsenHolger Christiansen A/SGitte Svendsen blir med i ledelsen for Holger Christiansen A/S. Lars Diester er medlem av styret.Se mere
29. januar 2019Lars Almosetoft blir adm. direktørHolger Christiansen A/SLars Almosetoft blir adm. direktør i Holger Christiansen A/S. Lars Diester er medlem av styret.Se mere
25. september 2018Max Færch Milthers forlater ledelsenHolger Christiansen A/SMax Færch Milthers forlater ledelsen for Holger Christiansen A/S etter en periode på 4 år. Lars Diester er medlem av styret.Se mere
1. mai 2018Overskudd på EUR 4,8 mio.Holger Christiansen A/SHolger Christiansen A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Lars Diester er medlem av styret.Se mere
9. mai 2017Overskudd på EUR 5,9 mio.Holger Christiansen A/SHolger Christiansen A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Lars Diester er medlem av styret.Se mere
1. august 2016Thilo Volkmar Gleisberg blir ny styrelederHolger Christiansen A/SThilo Volkmar Gleisberg erstatter Dietmar Wolfgang Wunstorf som styreleder hos Holger Christiansen A/S etter en periode på 11 måneder. Lars Diester er fortsatt styremedlem.Se mere
19. mai 2016Overskudd på EUR 4,5 mio.Holger Christiansen A/SHolger Christiansen A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Lars Diester er medlem av styret.Se mere
30. april 2016Frank Schlehuber forlater styretHolger Christiansen A/SFrank Schlehuber forlater styret for Holger Christiansen A/S etter en periode på 1 år. Lars Diester er fortsatt styremedlem.Se mere
1. september 2015Dietmar Wolfgang Wunstorf blir ny styrelederHolger Christiansen A/SDietmar Wolfgang Wunstorf erstatter Klaus Rüdiger Erich Saur som styreleder hos Holger Christiansen A/S etter en periode på 1 år. Lars Diester er fortsatt styremedlem.Se mere
8. juni 2015Regnskap for 2014 offentligjortHolger Christiansen A/SHolger Christiansen A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Lars Diester er medlem av styret.Se mere
1. januar 2015Ralf Dieter Fiedler slutter som adm. direktørHolger Christiansen A/SRalf Dieter Fiedler slutter som adm. direktør i Holger Christiansen A/S. Lars Diester er medlem av styret.Se mere
1. januar 2015Lars Diester blir med i styretHolger Christiansen A/SLars Diester blir med i styret for Holger Christiansen A/S.Se mere
1. januar 2015Lars Diester forlater ledelsenHolger Christiansen A/SLars Diester forlater ledelsen for Holger Christiansen A/S etter en periode på 4 år.Se mere
6. mai 2014Overskudd på DKK 10 mio.Holger Christiansen A/SHolger Christiansen A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Lars Diester er medlem af ledelsen.Se mere
27. mars 2014Erstatning i styretHolger Christiansen A/S6 endringer i styret for Holger Christiansen A/S. Lars Diester er medlem af ledelsen.Se mere
27. mars 2014Christoph Heinrich Wagner blir med i ledelsenHolger Christiansen A/SChristoph Heinrich Wagner blir med i ledelsen for Holger Christiansen A/S. Lars Diester er medlem af ledelsen.Se mere
27. mars 2014Ralf Dieter Fiedler blir adm. direktørHolger Christiansen A/SRalf Dieter Fiedler erstatter Klaus Rüdiger Erich Saur som adm. direktør i Holger Christiansen A/S. Lars Diester er forsatt medlem av ledelsen.Se mere
20. desember 2013Grethe Christiansen blir med i styretHolger Christiansen A/SGrethe Christiansen erstatter Jesper Arbjerg Lauridsen i styret for Holger Christiansen A/S etter en periode på 3 år. Lars Diester er medlem af ledelsen.Se mere