FALKENBERG, FALKÖPING, GISLAVED 2006 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Lars Ditlev Rasmussen er styreleder.
FALKENBERG, FALKÖPING, GISLAVED 2006 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Lars Ditlev Rasmussen er styreleder.
FALKENBERG, FALKÖPING, GISLAVED 2006 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Lars Ditlev Rasmussen er styreleder.
FALKENBERG, FALKÖPING, GISLAVED 2006 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Lars Ditlev Rasmussen er styreleder.
FALKENBERG, FALKÖPING, GISLAVED 2006 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Lars Ditlev Rasmussen er styreleder.
FALKENBERG, FALKÖPING, GISLAVED 2006 ApS offentliggjør regnskap for perioden 9. august 2005 til 31. desember 2006. Lars Ditlev Rasmussen er styreleder.
Rune Bech Kjældgaard forlater ledelsen for FALKENBERG, FALKÖPING, GISLAVED 2006 ApS etter en periode på 11 måneder. Lars Ditlev Rasmussen er styreleder.