2. juliHans Henrik Møller Mortensen blir med i styretLevehuse Holding ApSHans Henrik Møller Mortensen blir med i styret for Levehuse Holding ApS. Lars Egebjerg Pontoppidan er medlem af ledelsen.Se mere
2. juliHans Henrik Møller Mortensen blir med i styretLEVEHUSE A/SHans Henrik Møller Mortensen blir med i styret for LEVEHUSE A/S. Lars Egebjerg Pontoppidan er medlem af ledelsen.Se mere
17. juniEndring i eierkretsenLevehuse Holding ApSLars Egebjerg Pontoppidan øker sitt reelle eierskap av Levehuse Holding ApS.Se mere
15. aprilFrank Levring Hansen forlater styretLEVEHUSE A/SFrank Levring Hansen forlater styret for LEVEHUSE A/S etter en periode på 3 år. Lars Egebjerg Pontoppidan er medlem af ledelsen.Se mere
15. aprilFrank Levring Hansen forlater styretLevehuse Holding ApSFrank Levring Hansen forlater styret for Levehuse Holding ApS etter en periode på 3 år. Lars Egebjerg Pontoppidan er medlem af ledelsen.Se mere
15. aprilEndring i eierkretsenLevehuse Holding ApSLars Egebjerg Pontoppidan øker sitt reelle eierskap av Levehuse Holding ApS.Se mere
15. aprilEndring i eierkretsenSmørblomsten Bording ApSLars Egebjerg Pontoppidan øker sitt reelle eierskap av Smørblomsten Bording ApS.Se mere
15. aprilEndring i eierkretsenLEVEHUSE A/SLars Egebjerg Pontoppidan øker sitt reelle eierskap av LEVEHUSE A/S.Se mere
22. desember 2023Endring i eierkretsenMIDTJYSK EJENDOMME ApSLars Egebjerg Pontoppidan er ikke lenger registrert som reell eier av MIDTJYSK EJENDOMME ApS.Se mere
21. desember 2023Overskudd på DKK 585.999 LAPO HOLDING ApSLAPO HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Lars Egebjerg Pontoppidan er medlem af ledelsen.Se mere
21. desember 2023Underskudd på DKK 218.202 LP EJENDOMME SILKEBORG ApSLP EJENDOMME SILKEBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Lars Egebjerg Pontoppidan er medlem af ledelsen.Se mere
6. november 2023Overskudd på DKK 4,9 mio.Levehuse Holding ApSLevehuse Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Lars Egebjerg Pontoppidan er medlem af ledelsen.Se mere
6. november 2023Overskudd på DKK 5,0 mio.LEVEHUSE A/SLEVEHUSE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Lars Egebjerg Pontoppidan er medlem af ledelsen.Se mere
21. september 2023Frank Levring Hansen forlater ledelsenMIDTJYSK EJENDOMME ApSFrank Levring Hansen forlater ledelsen for MIDTJYSK EJENDOMME ApS etter en periode på 17 år. Lars Egebjerg Pontoppidan eier 50% av virksomheten.Se mere
21. september 2023Ny status UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONMIDTJYSK EJENDOMME ApSTidligere status: Normal. Lars Egebjerg Pontoppidan eier 50% av virksomheten.Se mere
22. juni 2023Endring i eierkretsenARK-DES II A/SLars Egebjerg Pontoppidan er ikke lenger registrert som reell eier av ARK-DES II A/S.Se mere
22. juni 2023Endring i eierkretsenARK-DES A/SLars Egebjerg Pontoppidan er ikke lenger registrert som reell eier av ARK-DES A/S.Se mere
24. mai 2023Ny bransje: Køb og salg af egen fast ejendomSmørblomsten Bording ApSTidligere bransje: Anden udlejning af boliger. Lars Egebjerg Pontoppidan er medlem af ledelsen.Se mere
22. mai 2023StiftelseSmørblomsten Bording ApSSmørblomsten Bording ApS stiftes i bransjen anden udlejning af boliger. Lars Egebjerg Pontoppidan er medlem af ledelsen.Se mere
21. mars 2023Lars Egebjerg Pontoppidan forlater styretARK-DES II A/SLars Egebjerg Pontoppidan forlater styret for ARK-DES II A/S etter en periode på 8 år.Se mere