20. april 2023Lars Eierdal forlater ledelsenLARS EIERDAL HOLDING ApSLars Eierdal forlater ledelsen for LARS EIERDAL HOLDING ApS etter en periode på 13 år.Se mere
20. april 2023Endring i eierkretsenLARS EIERDAL HOLDING ApSLars Eierdal er ikke lenger registrert som reell eier av LARS EIERDAL HOLDING ApS.Se mere
23. januar 2023Underskudd på DKK 10.008 LARS EIERDAL HOLDING ApSLARS EIERDAL HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lars Eierdal er medlem af ledelsen.Se mere
19. juni 2022Underskudd på DKK 13.331 LARS EIERDAL HOLDING ApSLARS EIERDAL HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Lars Eierdal er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2021Underskudd på DKK 13.043 LARS EIERDAL HOLDING ApSLARS EIERDAL HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Lars Eierdal er medlem af ledelsen.Se mere
17. september 2020Underskudd på DKK 3.703 LARS EIERDAL HOLDING ApSLARS EIERDAL HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Lars Eierdal er medlem af ledelsen.Se mere
29. mai 2019Underskudd på DKK 3.599 LARS EIERDAL HOLDING ApSLARS EIERDAL HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Lars Eierdal er medlem af ledelsen.Se mere
8. mai 2018Underskudd på DKK 3.654 LARS EIERDAL HOLDING ApSLARS EIERDAL HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Lars Eierdal er medlem af ledelsen.Se mere
15. mai 2017Underskudd på DKK 4.642 LARS EIERDAL HOLDING ApSLARS EIERDAL HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Lars Eierdal er medlem af ledelsen.Se mere
16. september 2016Lars Eierdal forlater ledelsenSOFTLAUNCH ApSLars Eierdal forlater ledelsen for SOFTLAUNCH ApS etter en periode på 3 år.Se mere
26. mai 2016Underskudd på DKK 13.948 LARS EIERDAL HOLDING ApSLARS EIERDAL HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Lars Eierdal er medlem af ledelsen.Se mere
12. mai 2016Lars Eierdal forlater styretTHEONLINETOOLBOX.COM ApSLars Eierdal forlater styret for THEONLINETOOLBOX.COM ApS etter en periode på 5 år.Se mere
26. januar 2016Underskudd på DKK 14.209 SOFTLAUNCH ApSSOFTLAUNCH ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Lars Eierdal er medlem af ledelsen.Se mere
27. november 2015AdresseendringTHEONLINETOOLBOX.COM ApSTHEONLINETOOLBOX.COM ApS flytter fra København V til Køge. Lars Eierdal er medlem av styret.Se mere
27. november 2015AdresseendringSOFTLAUNCH ApSSOFTLAUNCH ApS flytter fra København V til Roskilde. Lars Eierdal er medlem af ledelsen.Se mere
5. juni 2015Underskudd på DKK 10.882 LARS EIERDAL HOLDING ApSLARS EIERDAL HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Lars Eierdal er medlem af ledelsen.Se mere
4. juni 2015Underskudd på DKK 11.771 SOFTLAUNCH ApSSOFTLAUNCH ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Lars Eierdal er medlem af ledelsen.Se mere
3. juni 2015Underskudd på DKK 14.564 THEONLINETOOLBOX.COM ApSTHEONLINETOOLBOX.COM ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Lars Eierdal er medlem av styret.Se mere
28. februar 2014Underskudd på DKK 4.750 THEONLINETOOLBOX.COM ApSTHEONLINETOOLBOX.COM ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Lars Eierdal er medlem av styret.Se mere
28. februar 2014Overskudd på DKK 4,2 mio.SOFTLAUNCH ApSSOFTLAUNCH ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Lars Eierdal er medlem af ledelsen.Se mere