7. augustStiftelseWest Electric Trading ApSWest Electric Trading ApS stiftes i bransjen reparation af maskiner. Lars Ejnar Damgaard Jensen er styreleder.Se mere
8. februarOverskudd på DKK 16 mio.BRD. KLEE A/SBRD. KLEE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Lars Ejnar Damgaard Jensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
26. januarUnderskudd på DKK 162.095 BK af 2019 ApSBK af 2019 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Lars Ejnar Damgaard Jensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
25. januarOverskudd på DKK 3,9 mio.HOPPE OG MØLDAMS ELEKTRO APSHOPPE OG MØLDAMS ELEKTRO APS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Lars Ejnar Damgaard Jensen er styreleder.Se mere
25. januarOverskudd på DKK 1,7 mio.ØLGOD ELEKTRO A/SØLGOD ELEKTRO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Lars Ejnar Damgaard Jensen er styreleder.Se mere
25. januarUnderskudd på DKK 32.183 BK AF 2011 ApSBK AF 2011 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Lars Ejnar Damgaard Jensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
13. desember 2023Endring i eierkretsenØLGOD ELEKTRO A/SJimmy Nielsen reduserer sitt reelle eierskap av ØLGOD ELEKTRO A/S. Lars Ejnar Damgaard Jensen er styreleder.Se mere
22. november 2023Hardy Buhl Pedersen blir med i styretElektro Gruppen A/SHardy Buhl Pedersen blir med i styret for Elektro Gruppen A/S. Lars Ejnar Damgaard Jensen er fortsatt styreleder.Se mere
22. november 2023Morten Frølund Petersen blir med i ledelsenElektro Gruppen A/SMorten Frølund Petersen blir med i ledelsen for Elektro Gruppen A/S. Lars Ejnar Damgaard Jensen er styreleder.Se mere
22. november 2023StiftelseStampes Elektro ApSStampes Elektro ApS stiftes i bransjen reparation af elektrisk udstyr. Lars Ejnar Damgaard Jensen er styreleder.Se mere
16. november 2023Overskudd på DKK 4,6 mio.Elektro Gruppen A/SElektro Gruppen A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar til 30. september. Lars Ejnar Damgaard Jensen er styreleder.Se mere
20. oktober 2023 · Metal Supply DenmarkUgens rokader del 1: Nye ansigter hos ABB, Almexa, Exhausto..Elektro Gruppen A/S Lars Ejnar Damgaard Jensen er indtrådt som bestyrelsesformand hos Elektro Gruppen A/S. Les artikkel
14. oktober 2023 · LigeHerNy medejer i lokal virksomhedKlees adm. direktør Lars Ejnar Damgaard Jensen udtaler, at det fælles ejerskab i Elektro Gruppen er en milepæl for Brd. Les artikkel
13. oktober 2023 · Metal Supply DenmarkSpændende nyt: Brd. Klee er ny majoritetsejer i Elektro GruppenKlees adm. direktør Lars Ejnar Damgaard Jensen udtaler, at det fælles ejerskab i Elektro Gruppen er en milepæl for Brd. Les artikkel
12. oktober 2023 · Altomteknik.dkBrd. Klee er ny majoritetsejer i Elektro GruppenKlees adm. direktør Lars Ejnar Damgaard Jensen udtaler, at det fælles ejerskab i Elektro Gruppen er en milepæl for Brd. Les artikkel
12. oktober 2023Lars Ejnar Damgaard Jensen blir med i styretElektro Gruppen A/SLars Ejnar Damgaard Jensen blir med i styret for Elektro Gruppen A/S.Se mere
12. oktober 2023Endring i eierkretsenElektro Gruppen A/S2 personer er ikke lenger registrert som reelle eier av Elektro Gruppen A/S. Lars Ejnar Damgaard Jensen er styreleder.Se mere
23. januar 2023Overskudd på DKK 16 mio.BRD. KLEE A/SBRD. KLEE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Lars Ejnar Damgaard Jensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
23. januar 2023Underskudd på DKK 185.567 BK af 2019 ApSBK af 2019 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Lars Ejnar Damgaard Jensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
20. januar 2023Overskudd på DKK 242.797 BK AF 2011 ApSBK AF 2011 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Lars Ejnar Damgaard Jensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere