Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lars Ellegaard er medlem av styret.
Nicolai Christian Fogh erstatter Søren Hubert Petersen i styret for Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S etter en periode på 3 år. Lars Ellegaard er fortsatt styremedlem.
Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lars Ellegaard er medlem av styret.
Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Lars Ellegaard er medlem av styret.
Michelle Runge Christensen forlater styret for Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S etter en periode på 5 år. Lars Ellegaard er fortsatt styremedlem.
Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Lars Ellegaard er medlem av styret.