6. augustStiftelseAndreas og Lars Emil ApSAndreas og Lars Emil ApS stiftes i bransjen køb og salg af egen fast ejendom. Lars Emil Holst Frandsen er medlem af ledelsen.Se mere
12. juliOverskudd på DKK 23 mio.JOHN FRANDSEN HOLDING ApSJOHN FRANDSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lars Emil Holst Frandsen er medlem av styret.Se mere
2. juliOverskudd på DKK 178.405 COMBI-INDUSTRI A/SCOMBI-INDUSTRI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lars Emil Holst Frandsen er medlem av styret.Se mere
6. maiUnderskudd på DKK 5.409 KASLAR Ejendomme ApSKASLAR Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 23. august 2022 til 31. desember 2023. Lars Emil Holst Frandsen er medlem af ledelsen.Se mere
27. februarLars Emil Holst Frandsen blir med i styretJOHN FRANDSEN HOLDING ApSLars Emil Holst Frandsen blir med i styret for JOHN FRANDSEN HOLDING ApS.Se mere
7. juli 2023Underskudd på DKK 134.651 COMBI-INDUSTRI A/SCOMBI-INDUSTRI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 31. desember 2022. Lars Emil Holst Frandsen er medlem av styret.Se mere
23. september 2022 · VoresMariagerNye virksomheder i Mariager i sidste månedKASLAR Ejendomme ApS , Hyrdehøjvej 21, 9550 Mariager KASLAR Ejendomme ApS tilhører branchen Køb og salg af egen fast ejendom og er ejet samt ledet af Lars Emil Holst Frandsen og Kasper Juellund. Les artikkel
23. august 2022StiftelseKASLAR Ejendomme ApSKASLAR Ejendomme ApS stiftes i bransjen køb og salg af egen fast ejendom. Lars Emil Holst Frandsen er medlem af ledelsen.Se mere
11. mars 2022 · Metal Supply DenmarkUgens rokader del 1: Nye ansigter hos Assens Skibsværft, Herfølge Kleinsmedie, Desmi..Samtidig er John Bylov Frandsen og Lars Emil Holst Frandsen indtrådt i bestyrelsen i stedet for Elin Hansen og Torben Hansen (kilde: Les artikkel
3. mars 2022AdresseendringCOMBI-INDUSTRI A/SCOMBI-INDUSTRI A/S flytter fra Randers NV til Mariager. Lars Emil Holst Frandsen er medlem av styret.Se mere
1. mars 2022Lars Emil Holst Frandsen blir med i styretCOMBI-INDUSTRI A/SLars Emil Holst Frandsen blir med i styret for COMBI-INDUSTRI A/S.Se mere
1. mars 2022John Bylov Frandsen blir med i ledelsenCOMBI-INDUSTRI A/SJohn Bylov Frandsen erstatter Torben Hansen i ledelsen for COMBI-INDUSTRI A/S etter en periode på 18 år. Lars Emil Holst Frandsen er medlem av styret.Se mere
1. mars 2022Endring i eierkretsenCOMBI-INDUSTRI A/S2 personer endrer deres reelle eierskab av COMBI-INDUSTRI A/S. Lars Emil Holst Frandsen er medlem av styret.Se mere