6. augustPia Helle Petersen slutter som adm. direktørBURNER INTERNATIONAL A/SPia Helle Petersen slutter som adm. direktør i BURNER INTERNATIONAL A/S. Lars Frederiksen eier 50% av virksomheten.Se mere
6. augustHanne Buskbjerg Poulsen blir med i ledelsenBURNER HOLDING A/SHanne Buskbjerg Poulsen erstatter Pia Helle Petersen i ledelsen for BURNER HOLDING A/S etter en periode på 13 år. Lars Frederiksen eier 50% av virksomheten.Se mere
6. augustHanne Buskbjerg Poulsen blir med i ledelsenBURNER INTERNATIONAL A/SHanne Buskbjerg Poulsen blir med i ledelsen for BURNER INTERNATIONAL A/S. Lars Frederiksen eier 50% av virksomheten.Se mere
5. januarOverskudd på DKK 9,1 mio.BURNER INTERNATIONAL A/SBURNER INTERNATIONAL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Lars Frederiksen eier 50% av virksomheten.Se mere
5. januarUnderskudd på DKK 1,0 mio.BURNER HOLDING A/SBURNER HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Lars Frederiksen eier 50% av virksomheten.Se mere
30. desember 2023Underskudd på DKK 397.275 Hotel Bretagne 2022 ApSHotel Bretagne 2022 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2022 til 30. juni. Lars Frederiksen eier 100% av virksomheten.Se mere
15. november 2023Overskudd på DKK 113.307 JÆGERSBORG EJENDOMME A/SJÆGERSBORG EJENDOMME A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Lars Frederiksen eier 100% av virksomheten.Se mere
17. mai 2023 · Medicinsk TidsskriftGenvalg til Hjerteforeningens formandLars Frederiksen har betydelig erfaring med ledelses- og bestyrelsesarbejde fra erhvervslivet, herunder som tidligere adm. direktør for Chr. Les artikkel
13. mai 2023 · Local EyesPRM / Genvalg til Hjerteforeningens formandLars Frederiksen har betydelig erfaring med ledelses- og bestyrelsesarbejde fra erhvervslivet, herunder som tidligere adm. direktør for Chr. Les artikkel
13. mai 2023 · Via RitzauGenvalg til Hjerteforeningens formandLars Frederiksen har betydelig erfaring med ledelses- og bestyrelsesarbejde fra erhvervslivet, herunder som tidligere adm. direktør for Chr. Les artikkel
16. mars 2023Amalie Elise Frederiksen blir med i ledelsenHotel Bretagne 2022 ApSAmalie Elise Frederiksen erstatter Henrik Frederiksen i ledelsen for Hotel Bretagne 2022 ApS etter en periode på 3 måneder. Lars Frederiksen eier 100% av virksomheten.Se mere
16. mars 2023AdresseendringHotel Bretagne 2022 ApSHotel Bretagne 2022 ApS flytter fra Hellebæk til København Ø. Lars Frederiksen eier 100% av virksomheten.Se mere
1. januar 2023Endring i eierkretsenHotel Bretagne 2022 ApSLars Frederiksen registrert som reell eier av Hotel Bretagne 2022 ApS.Se mere
15. desember 2022Amalie Elise Frederiksen blir adm. direktørJÆGERSBORG EJENDOMME A/SAmalie Elise Frederiksen erstatter Pia Helle Petersen som adm. direktør i JÆGERSBORG EJENDOMME A/S. Lars Frederiksen eier 100% av virksomheten.Se mere
7. desember 2022Overskudd på DKK 8,8 mio.BURNER HOLDING A/SBURNER HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Lars Frederiksen eier 50% av virksomheten.Se mere
5. desember 2022Overskudd på DKK 8,5 mio.BURNER INTERNATIONAL A/SBURNER INTERNATIONAL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Lars Frederiksen eier 50% av virksomheten.Se mere
5. desember 2022Overskudd på DKK 124.048 JÆGERSBORG EJENDOMME A/SJÆGERSBORG EJENDOMME A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Lars Frederiksen eier 100% av virksomheten.Se mere
8. juli 2022 · RetailNews DanmarkNyt fra bestyrelser og direktionerMatas A/S Mette Maix er udnævnt som næstformand i bestyrelsen hos Matas A/S i stedet for Lars Frederiksen. Les artikkel
29. juni 2022 · RetailNews DanmarkMatas får bryggeridirektør i ny bestyrelseMatas har ved en den ordinære generalforsamling valgt Unibrews adm. direktør, Lars Jensen, ind i bestyrelsen, i stedet for Lars Frederiksen, der ikke ønskede genvalg. Les artikkel
29. juni 2022 · detailfolk.dkEn topfigur fra dansk erhvervsliv får rolle i MatasHan afløser Lars Frederiksen. Les artikkel