7. mars 2002Lars Granse forlater styretSAINT-GOBAIN ISOVER A/SLars Granse forlater styret for SAINT-GOBAIN ISOVER A/S etter en periode på 6 år.Se mere
25. april 2001Regnskap for 2000 offentligjortSAINT-GOBAIN ISOVER A/SSAINT-GOBAIN ISOVER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Lars Granse er styreleder.Se mere
23. mars 2001Kjeld Pedersen blir med i styretSAINT-GOBAIN ISOVER A/SKjeld Pedersen blir med i styret for SAINT-GOBAIN ISOVER A/S. Lars Granse er fortsatt styreleder.Se mere
19. april 2000Regnskap for 1999 offentligjortSAINT-GOBAIN ISOVER A/SSAINT-GOBAIN ISOVER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Lars Granse er styreleder.Se mere
1. mars 2000Daniel Jean-Marie Biarneix forlater styretSAINT-GOBAIN ISOVER A/SDaniel Jean-Marie Biarneix forlater styret for SAINT-GOBAIN ISOVER A/S etter en periode på 3 år. Lars Granse er fortsatt styreleder.Se mere
17. februar 2000Nytt navn: SAINT-GOBAIN ISOVER A/SGLASULD A/SGLASULD A/S skifter navn til SAINT-GOBAIN ISOVER A/S. Lars Granse er styreleder.Se mere
27. september 1999Bo Peter Hjelm blir med i styretGLASULD A/SBo Peter Hjelm erstatter Hans Lohmann i styret for GLASULD A/S etter en periode på 2 år. Lars Granse er fortsatt styreleder.Se mere
22. april 1999Regnskap for 1998 offentligjortGLASULD A/SGLASULD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Lars Granse er styreleder.Se mere
8. april 1998Regnskap for 1997 offentligjortGLASULD A/SGLASULD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Lars Granse er styreleder.Se mere
12. mars 1998Hans Lohmann blir med i styretGLASULD A/SHans Lohmann erstatter Ulrich Pelz i styret for GLASULD A/S etter en periode på 2 år. Lars Granse er fortsatt styreleder.Se mere
21. november 1997Günter Edelmann blir med i styretGLASULD A/SGünter Edelmann erstatter Manfred Ewald Werner i styret for GLASULD A/S etter en periode på 2 år. Lars Granse er fortsatt styreleder.Se mere
18. april 1997Regnskap for 1996 offentligjortGLASULD A/SGLASULD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Lars Granse er styreleder.Se mere
23. oktober 1996Daniel Jean-Marie Biarneix blir med i styretGLASULD A/SDaniel Jean-Marie Biarneix erstatter Gian Paolo Caccini i styret for GLASULD A/S etter en periode på 9 år. Lars Granse er fortsatt styreleder.Se mere
19. juni 1996Nytt navn: GLASULD A/SSCAN GLASULD A/SSCAN GLASULD A/S skifter navn til GLASULD A/S. Lars Granse er styreleder.Se mere
28. mai 1996Regnskap for 1995 offentligjortSCAN GLASULD A/SSCAN GLASULD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Lars Granse er styreleder.Se mere
22. mars 1996Lars Granse blir med i styretSCAN GLASULD A/SLars Granse blir med i styret for SCAN GLASULD A/S.Se mere