26. juniOverskudd på DKK 97 mio.COWIFONDENCOWIFONDEN offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lars Green Lauridsen er medlem av styret.Se mere
11. juniErstatning i styretCOWIFONDEN6 endringer i styret for COWIFONDEN. Lars Green Lauridsen er fortsatt styremedlem.Se mere
1. maiØyvind Sverre Pettersen blir med i styretCOWIFONDENØyvind Sverre Pettersen erstatter Marius Sekse i styret for COWIFONDEN etter en periode på 4 år. Lars Green Lauridsen er fortsatt styremedlem.Se mere
13. juni 2023Underskudd på DKK 2,2 mio.COWIFONDENCOWIFONDEN offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lars Green Lauridsen er medlem av styret.Se mere
7. juni 2023 · Cowi FondenNY FoRMAND og NYT MEDLEM AF COWIFONDENS BESTYRELSE - MAJ 2023COWI byder velkommen til David MacKenzie, som er ny formand, og Lars Green Lauridsen, som er nyt medlem af COWIfondens bestyrelse pr. 22. maj 2023. Les artikkel
22. mai 2023Lars Green Lauridsen blir med i styretCOWIFONDENLars Green Lauridsen blir med i styret for COWIFONDEN.Se mere
3. april 2018 · i dagUge 13: Hvem gik ud og hvem kom ind i ugen der gikNu tidligere næstformand Lars Green Lauridsen er trådt ud (kilde: Les artikkel
28. mars 2018 · Building SupplyUgens rokader i byggeriets topNu tidligere næstformand Lars Green Lauridsen er trådt ud (kilde: Les artikkel
28. mars 2018 · Energy Supply DKUgens rokader i bestyrelser og direktionerNu tidligere næstformand Lars Green Lauridsen er trådt ud (kilde: Les artikkel
22. mars 2018Henrik Andersen blir med i styretCOWI HOLDING A/SHenrik Andersen erstatter Lars Green Lauridsen i styret for COWI HOLDING A/S etter en periode på 2 år.Se mere
31. mars 2017Regnskap for 2016 offentligjortCOWI HOLDING A/SCOWI HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Lars Green Lauridsen er nestleder i styret.Se mere
30. mars 2017Erstatning i styretCOWI HOLDING A/S4 endringer i styret for COWI HOLDING A/S. Lars Green Lauridsen er fortsatt nestleder i styret.Se mere
1. januar 2017Ny bransje: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelseCOWI HOLDING A/STidligere bransje: Ikke-finansielle holdingselskaber. Lars Green Lauridsen er nestleder i styret.Se mere
18. april 2016 · i dagBestyrelses- og ledelsesrokader uge 15Cowi Holding A/S Lars Green Lauridsen er udnævnt til næstformand for bestyrelsen hos Cowi Holding A/S i stedet for Kirsti Ranum Engebretsen Larssen. Les artikkel
18. april 2016 · Mester TidendeNyt fra bestyrelseslokaler og direktionsgangeCowi Holding A/S Lars Green Lauridsen er udnævnt til næstformand for bestyrelsen hos Cowi Holding A/S i stedet for Kirsti Ranum Engebretsen Larssen. Les artikkel
15. april 2016 · Energy Supply DKNyt fra bestyrelseslokaler og direktionsgangeCowi Holding A/S Lars Green Lauridsen er udnævnt til næstformand for bestyrelsen hos Cowi Holding A/S i stedet for Kirsti Ranum Engebretsen Larssen. Les artikkel
5. april 2016Overskudd på DKK 131.253 COWI HOLDING A/SCOWI HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Lars Green Lauridsen er nestleder i styret.Se mere
31. mars 2016Lars Green Lauridsen blir med i styretCOWI HOLDING A/SLars Green Lauridsen blir med i styret for COWI HOLDING A/S.Se mere
30. mars 2015 · UgensErhvervNordisk bestyrelse i Cowi HoldingCowiHoldings bestyrelse består herefter af Steen Riisgaard (formand), Kirsti Engebretsen Larssen (næstformand), Thomas Plenborg, Hans Ole Voigt, Lars Green Lauridsen, Jukka Pertola samt de medarbejdervalgte medlemmer Caroline Magnusson, Niels Fog og Sophus Hjort. Les artikkel
27. mars 2015 · CowiJukka Pertola indtræder i bestyrelsen for COWI HoldingSteen Riisgaard (formand), Kirsti Engebretsen Larssen (næstformand), Thomas Plenborg, Hans Ole Voigt, Lars Green Lauridsen, Jukka Pertola samt de medarbejdervalgte medlemmer: Les artikkel