16. januar 2015 · Metal Supply DenmarkNyt fra bestyrelseslokaler og direktionsgangeMaskinfabrikken Eskimo A/S Søren Christian Madsen er indtrådt som bestyrelsesformand hos Maskinfabrikken Eskimo A/S i stedet for Lars Gylling. Les artikkel
5. januar 2015Lars Gylling forlater styretMASKINFABRIKKEN ESKIMO A/SLars Gylling forlater styret for MASKINFABRIKKEN ESKIMO A/S etter en periode på 6 år.Se mere
1. januar 2015Endring i eierkretsenMASKINFABRIKKEN ESKIMO A/SSøren Christian Madsen registrert som reell eier av MASKINFABRIKKEN ESKIMO A/S. Lars Gylling er styreleder.Se mere
19. mars 2014Overskudd på DKK 321.400 MASKINFABRIKKEN ESKIMO A/SMASKINFABRIKKEN ESKIMO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Lars Gylling er styreleder.Se mere
21. februar 2013Overskudd på DKK 332.121 MASKINFABRIKKEN ESKIMO A/SMASKINFABRIKKEN ESKIMO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Lars Gylling er styreleder.Se mere
22. mars 2012Regnskap for 2011 offentligjortMASKINFABRIKKEN ESKIMO A/SMASKINFABRIKKEN ESKIMO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Lars Gylling er styreleder.Se mere
20. april 2011Regnskap for 2010 offentligjortMASKINFABRIKKEN ESKIMO A/SMASKINFABRIKKEN ESKIMO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Lars Gylling er styreleder.Se mere
14. april 2010Regnskap for 2009 offentligjortMASKINFABRIKKEN ESKIMO A/SMASKINFABRIKKEN ESKIMO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Lars Gylling er styreleder.Se mere
16. mars 2009Regnskap for 2008 offentligjortMASKINFABRIKKEN ESKIMO A/SMASKINFABRIKKEN ESKIMO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Lars Gylling er styreleder.Se mere
12. mars 2009Lars Gylling blir med i styretMASKINFABRIKKEN ESKIMO A/SLars Gylling blir med i styret for MASKINFABRIKKEN ESKIMO A/S.Se mere