21. juniChristian Madsbjerg forlater styretFRITZ HANSEN A/SChristian Madsbjerg forlater styret for FRITZ HANSEN A/S etter en periode på 6 år. Lars Hardboe Galsgaard er medlem af ledelsen.Se mere
11. juniJennifer Christina Galimberti forlater styretFRITZ HANSEN A/SJennifer Christina Galimberti forlater styret for FRITZ HANSEN A/S etter en periode på 5 år. Lars Hardboe Galsgaard er medlem af ledelsen.Se mere
31. maiLars Torp Madsen forlater ledelsenFRITZ HANSEN A/SLars Torp Madsen forlater ledelsen for FRITZ HANSEN A/S etter en periode på 3 måneder. Lars Hardboe Galsgaard er medlem af ledelsen.Se mere
12. aprilOverskudd på DKK 13 mio.FRITZ HANSEN A/SFRITZ HANSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lars Hardboe Galsgaard er medlem af ledelsen.Se mere
20. marsErstatning i styretFRITZ HANSEN A/S3 endringer i styret for FRITZ HANSEN A/S. Lars Hardboe Galsgaard er medlem af ledelsen.Se mere
1. marsLars Torp Madsen blir med i ledelsenFRITZ HANSEN A/SLars Torp Madsen blir med i ledelsen for FRITZ HANSEN A/S. Lars Hardboe Galsgaard er medlem af ledelsen.Se mere
1. marsHenrik Ellebæk Steensgaard blir adm. direktørFRITZ HANSEN A/SHenrik Ellebæk Steensgaard blir adm. direktør i FRITZ HANSEN A/S. Lars Hardboe Galsgaard er forsatt medlem av ledelsen.Se mere
12. juni 2023Josef Theodor Kaiser slutter som adm. direktørFRITZ HANSEN A/SJosef Theodor Kaiser slutter som adm. direktør i FRITZ HANSEN A/S. Lars Hardboe Galsgaard er forsatt medlem av ledelsen.Se mere
19. april 2023Underskudd på DKK 10 mio.FRITZ HANSEN A/SFRITZ HANSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lars Hardboe Galsgaard er medlem af ledelsen.Se mere
28. mars 2023Jacob Erik Holm forlater styretFRITZ HANSEN A/SJacob Erik Holm forlater styret for FRITZ HANSEN A/S etter en periode på 3 år. Lars Hardboe Galsgaard er medlem af ledelsen.Se mere
27. januar 2023Lars Hardboe Galsgaard forlater styretSkagerak Denmark A/SLars Hardboe Galsgaard forlater styret for Skagerak Denmark A/S etter en periode på 1 år.Se mere
8. juli 2022 · Wood SupplyFritz Hansen åbner showroom i München – få et kig indenforVi mener, at det nye showroom er det perfekte rum til at hjælpe os med at yderligere at etablere vores tilstedeværelse i regionen, siger Michael Groth, Head of DACH, Fritz Hansen Han bakkes op af Lars Hardboe Galsgaard, Executive VP of Sales & Brand Management hos Fritz Hansen, der understreger, at Tyskland er et strategisk vigtigt fokus for den danske møbelvirksomhed. Les artikkel
7. juli 2022 · 365DesignFritz Hansen åbner endnu et showroom syd for grænsenVi investerer massivt i regionen med åbningen af showroomet i München, og ansættelsen af lokalt personale er noget, der markerer et væsentligt skridt fremad i vores overordnede vækststrategi,” fortæller Lars Hardboe Galsgaard , Executive VP of Sales & Brand Management hos Fritz Hansen i en pressemeddelse. Les artikkel
6. juli 2022AdresseendringSkagerak Denmark A/SSkagerak Denmark A/S flytter til ny adresse i Aalborg. Lars Hardboe Galsgaard er medlem av styret.Se mere
19. april 2022Nye navn i styretSkagerak Denmark A/S2 nye medlemmer blir med i styret for Skagerak Denmark A/S. Lars Hardboe Galsgaard er fortsatt styremedlem.Se mere
19. april 2022Jesper Panduro forlater ledelsenSkagerak Denmark A/SJesper Panduro forlater ledelsen for Skagerak Denmark A/S etter en periode på 17 år. Lars Hardboe Galsgaard er medlem av styret.Se mere
19. april 2022Josef Theodor Kaiser blir adm. direktørSkagerak Denmark A/SJosef Theodor Kaiser blir adm. direktør i Skagerak Denmark A/S. Lars Hardboe Galsgaard er medlem av styret.Se mere
4. april 2022Overskudd på DKK 80 mio.FRITZ HANSEN A/SFRITZ HANSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Lars Hardboe Galsgaard er medlem af ledelsen.Se mere
21. mars 2022Viggo Hjorth Haremst blir med i styretFRITZ HANSEN A/SViggo Hjorth Haremst blir med i styret for FRITZ HANSEN A/S. Lars Hardboe Galsgaard er medlem af ledelsen.Se mere
8. februar 2022Lars Hardboe Galsgaard forlater styretCHINA EXPERIENCE ApSLars Hardboe Galsgaard forlater styret for CHINA EXPERIENCE ApS etter en periode på 4 år.Se mere