21. november 2003Lars Hatting Søgaard forlater styretSKIOLD MULLERUP A/SLars Hatting Søgaard forlater styret for SKIOLD MULLERUP A/S etter en periode på 66 år.Se mere
19. august 2003Finn Dyrnø forlater styretSKIOLD MULLERUP A/SFinn Dyrnø forlater styret for SKIOLD MULLERUP A/S etter en periode på 66 år. Lars Hatting Søgaard er fortsatt styremedlem.Se mere
30. april 2003Regnskap for 2002 offentligjortSKIOLD MULLERUP A/SSKIOLD MULLERUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Lars Hatting Søgaard er medlem av styret.Se mere
1. september 2002Samuel Waldorph Andreasen blir med i ledelsenSKIOLD MULLERUP A/SSamuel Waldorph Andreasen blir med i ledelsen for SKIOLD MULLERUP A/S. Lars Hatting Søgaard er medlem av styret.Se mere
31. august 2002Poul Kingo Pedersen forlater ledelsenSKIOLD MULLERUP A/SPoul Kingo Pedersen forlater ledelsen for SKIOLD MULLERUP A/S etter en periode på 65 år. Lars Hatting Søgaard er medlem av styret.Se mere
8. april 2002Regnskap for 2001 offentligjortSKIOLD MULLERUP A/SSKIOLD MULLERUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Lars Hatting Søgaard er medlem av styret.Se mere
31. mai 2001Regnskap for 2000 offentligjortSKIOLD MULLERUP A/SSKIOLD MULLERUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Lars Hatting Søgaard er medlem av styret.Se mere
29. mars 2000Regnskap for 1999 offentligjortSKIOLD MULLERUP A/SSKIOLD MULLERUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Lars Hatting Søgaard er medlem av styret.Se mere
15. april 1999Regnskap for 1998 offentligjortSKIOLD MULLERUP A/SSKIOLD MULLERUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Lars Hatting Søgaard er medlem av styret.Se mere
22. april 1998Regnskap for 1997 offentligjortSKIOLD MULLERUP A/SSKIOLD MULLERUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Lars Hatting Søgaard er medlem av styret.Se mere
8. april 1998Bjarne Serup Pedersen blir med i styretSKIOLD MULLERUP A/SBjarne Serup Pedersen erstatter Poul Kingo Pedersen i styret for SKIOLD MULLERUP A/S etter en periode på 60 år. Lars Hatting Søgaard er fortsatt styremedlem.Se mere
21. april 1997Regnskap for 1996 offentligjortSKIOLD MULLERUP A/SSKIOLD MULLERUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Lars Hatting Søgaard er medlem av styret.Se mere
19. april 1996Regnskap for 1995 offentligjortSKIOLD MULLERUP A/SSKIOLD MULLERUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Lars Hatting Søgaard er medlem av styret.Se mere
14. oktober 1993Nytt navn: SKIOLD MULLERUP A/SMASKINFABRIKEN MULLERUP A/SMASKINFABRIKEN MULLERUP A/S skifter navn til SKIOLD MULLERUP A/S. Lars Hatting Søgaard er medlem av styret.Se mere
23. februar 1993Flere forlater styretMASKINFABRIKEN MULLERUP A/S2 medlemmer forlater styret for MASKINFABRIKEN MULLERUP A/S. Lars Hatting Søgaard er fortsatt styremedlem.Se mere
20. september 1991Flere forlater styretMASKINFABRIKEN MULLERUP A/S2 medlemmer forlater styret for MASKINFABRIKEN MULLERUP A/S. Lars Hatting Søgaard er fortsatt styremedlem.Se mere
11. januar 1991Niels Rasmussen forlater styretMASKINFABRIKEN MULLERUP A/SNiels Rasmussen forlater styret for MASKINFABRIKEN MULLERUP A/S etter en periode på 53 år. Lars Hatting Søgaard er fortsatt styremedlem.Se mere
4. desember 1989Flere forlater styretMASKINFABRIKEN MULLERUP A/S3 medlemmer forlater styret for MASKINFABRIKEN MULLERUP A/S. Lars Hatting Søgaard er fortsatt styremedlem.Se mere
18. desember 1987Vagn Bislev Sørensen forlater ledelsenMASKINFABRIKEN MULLERUP A/SVagn Bislev Sørensen forlater ledelsen for MASKINFABRIKEN MULLERUP A/S etter en periode på 50 år. Lars Hatting Søgaard er medlem av styret.Se mere
28. oktober 1987Peder Lykke Nygaard forlater styretMASKINFABRIKEN MULLERUP A/SPeder Lykke Nygaard forlater styret for MASKINFABRIKEN MULLERUP A/S etter en periode på 50 år. Lars Hatting Søgaard er fortsatt styremedlem.Se mere