26. august 2003Lars Henrik Jonsson forlater styretFILMSELSKABET ATLAS A/SLars Henrik Jonsson forlater styret for FILMSELSKABET ATLAS A/S etter en periode på 3 år.Se mere
22. oktober 2002Lars Henrik Jonsson forlater styretB-612 INTERACTIVE A/SLars Henrik Jonsson forlater styret for B-612 INTERACTIVE A/S etter en periode på 2 år.Se mere
22. oktober 2002Lars Henrik Jonsson forlater styretATLASVISION HOLDING A/SLars Henrik Jonsson forlater styret for ATLASVISION HOLDING A/S etter en periode på 2 år.Se mere
12. oktober 2001Ny status UNDER KONKURSATLASVISION HOLDING A/STidligere status: Normal. Lars Henrik Jonsson er styreleder.Se mere
12. oktober 2001Ny status UNDER KONKURSFILMSELSKABET ATLAS A/STidligere status: Normal. Lars Henrik Jonsson er styreleder.Se mere
12. oktober 2001Ny status UNDER KONKURSB-612 INTERACTIVE A/STidligere status: Normal. Lars Henrik Jonsson er styreleder.Se mere
17. september 2001Regnskap for 2000 offentligjortB-612 INTERACTIVE A/SB-612 INTERACTIVE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1999 til 31. desember 2000. Lars Henrik Jonsson er styreleder.Se mere
17. september 2001Regnskap for 2000 offentligjortATLASVISION HOLDING A/SATLASVISION HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1999 til 31. desember 2000. Lars Henrik Jonsson er styreleder.Se mere
17. september 2001Regnskap for 2000 offentligjortFILMSELSKABET ATLAS A/SFILMSELSKABET ATLAS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1999 til 31. desember 2000. Lars Henrik Jonsson er styreleder.Se mere
4. april 2001Anders Christian Holt Berggreen forlater ledelsenB-612 INTERACTIVE A/SAnders Christian Holt Berggreen forlater ledelsen for B-612 INTERACTIVE A/S etter en periode på 2 måneder. Lars Henrik Jonsson er styreleder.Se mere
21. mars 2001Anders Christian Holt Berggreen forlater styretATLASVISION HOLDING A/SAnders Christian Holt Berggreen forlater styret for ATLASVISION HOLDING A/S etter en periode på 3 år. Lars Henrik Jonsson er fortsatt styreleder.Se mere
21. mars 2001Fredrik Andreas Westin blir med i ledelsenFILMSELSKABET ATLAS A/SFredrik Andreas Westin erstatter Anders Christian Holt Berggreen i ledelsen for FILMSELSKABET ATLAS A/S etter en periode på 10 år. Lars Henrik Jonsson er styreleder.Se mere
21. mars 2001Frederik Andreas Westin blir med i ledelsenATLASVISION HOLDING A/SFrederik Andreas Westin erstatter Anders Christian Holt Berggreen i ledelsen for ATLASVISION HOLDING A/S etter en periode på 3 år. Lars Henrik Jonsson er styreleder.Se mere
26. januar 2001Lars Henrik Jonsson blir med i styretATLASVISION HOLDING A/SLars Henrik Jonsson blir med i styret for ATLASVISION HOLDING A/S.Se mere
26. januar 2001Lars Henrik Jonsson blir med i styretB-612 INTERACTIVE A/SLars Henrik Jonsson blir med i styret for B-612 INTERACTIVE A/S.Se mere
26. januar 2001Lars Henrik Jonsson blir med i styretFILMSELSKABET ATLAS A/SLars Henrik Jonsson blir med i styret for FILMSELSKABET ATLAS A/S.Se mere
26. januar 2001Erstatning i ledelsenB-612 INTERACTIVE A/S3 endringer i ledelsen for B-612 INTERACTIVE A/S. Lars Henrik Jonsson er styreleder.Se mere
26. januar 2001Nytt navn: ATLASVISION HOLDING A/SATLAS HOLDING A/SATLAS HOLDING A/S skifter navn til ATLASVISION HOLDING A/S. Lars Henrik Jonsson er styreleder.Se mere