CROWN A/S stiftes i bransjen leasing af intellektuelle ejendomsrettigheder og lignende, dog ikke ophavsretsbeskyttede værker. Lars Henrik Møller Carlsen er medlem av styret.
KRISTENSEN & KRISTENSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Lars Henrik Møller Carlsen er medlem af ledelsen.
KRISTENSEN & KRISTENSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Lars Henrik Møller Carlsen er medlem af ledelsen.