2. oktober 2011Lars Hiltmar forlater styretMC JUNIOR PARTNER ApSLars Hiltmar forlater styret for MC JUNIOR PARTNER ApS etter en periode på 2 år.Se mere
2. oktober 2011Lars Hiltmar forlater styretMIDTCONSULT A/SLars Hiltmar forlater styret for MIDTCONSULT A/S etter en periode på 2 år.Se mere
22. august 2011Carsten Rodal Pedersen forlater ledelsenMIDTCONSULT A/SCarsten Rodal Pedersen forlater ledelsen for MIDTCONSULT A/S etter en periode på 2 år. Lars Hiltmar er medlem av styret.Se mere
1. desember 2010Regnskap for 2010 offentligjortMC JUNIOR PARTNER ApSMC JUNIOR PARTNER ApS offentliggjør regnskap for perioden 30. juni 2009 til 30. juni. Lars Hiltmar er medlem av styret.Se mere
1. desember 2010Regnskap for 2010 offentligjortMIDTCONSULT A/SMIDTCONSULT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2009 til 30. juni. Lars Hiltmar er medlem av styret.Se mere
6. september 2010Knud Nielsen blir med i ledelsenMIDTCONSULT A/SKnud Nielsen blir med i ledelsen for MIDTCONSULT A/S. Lars Hiltmar er medlem av styret.Se mere
24. juni 2010Erstatning i styretMIDTCONSULT A/S3 endringer i styret for MIDTCONSULT A/S. Lars Hiltmar er fortsatt styremedlem.Se mere
6. november 2009Regnskap for 2009 offentligjortMIDTCONSULT A/SMIDTCONSULT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2008 til 30. juni. Lars Hiltmar er medlem av styret.Se mere
30. juni 2009Lars Hiltmar blir med i styretMIDTCONSULT A/SLars Hiltmar blir med i styret for MIDTCONSULT A/S.Se mere
30. juni 2009StiftelseMC JUNIOR PARTNER ApSMC JUNIOR PARTNER ApS stiftes i bransjen uoplyst. Lars Hiltmar er medlem av styret.Se mere