16. juliAdresseendringFalkesgaard invest ApSFalkesgaard invest ApS flytter fra København V til Bagsværd. Lars Hvas Falkesgaard er medlem af ledelsen.Se mere
16. juliAdresseendringPortfolio Invest ApSPortfolio Invest ApS flytter fra København V til Bagsværd. Lars Hvas Falkesgaard er adm. direktør i virksomheten.Se mere
27. juniOverskudd på DKK 892.678 Portfolio Invest ApSPortfolio Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lars Hvas Falkesgaard er adm. direktør i virksomheten.Se mere
24. maiOverskudd på DKK 0 Falkesgaard invest ApSFalkesgaard invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 19. september 2022 til 31. desember 2023. Lars Hvas Falkesgaard er medlem af ledelsen.Se mere
28. juni 2023Overskudd på DKK 382.189 Portfolio Invest ApSPortfolio Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 9. juni 2022 til 31. desember 2022. Lars Hvas Falkesgaard er adm. direktør i virksomheten.Se mere
30. september 2022Lars Hvas Falkesgaard blir adm. direktørPortfolio Invest ApSLars Hvas Falkesgaard blir adm. direktør i Portfolio Invest ApS.Se mere
30. september 2022Endring i eierkretsenPortfolio Invest ApSLars Hvas Falkesgaard registrert som reell eier av Portfolio Invest ApS.Se mere
19. september 2022StiftelseFalkesgaard invest ApSFalkesgaard invest ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Lars Hvas Falkesgaard er medlem af ledelsen.Se mere