21. augustNytt navn: Næste Service ApSNæste ARK ApSNæste ARK ApS skifter navn til Næste Service ApS. Lars Højgaard Thøgersen er medlem af ledelsen.Se mere
30. juniUnderskudd på DKK 232.077 InOut ApSInOut ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lars Højgaard Thøgersen er medlem af ledelsen.Se mere
30. juniOverskudd på DKK 168.782 LABS HOLDING ApSLABS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lars Højgaard Thøgersen er medlem af ledelsen.Se mere
30. aprilOverskudd på DKK 604.693 Næste Holding ApSNæste Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lars Højgaard Thøgersen er medlem af ledelsen.Se mere
30. aprilOverskudd på DKK 628.246 Næste ApSNæste ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lars Højgaard Thøgersen er medlem af ledelsen.Se mere
30. aprilOverskudd på DKK 9.320 Næste ARK ApSNæste ARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lars Højgaard Thøgersen er medlem af ledelsen.Se mere
12. juni 2023Underskudd på DKK 813.324 InOut ApSInOut ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lars Højgaard Thøgersen er medlem af ledelsen.Se mere
5. mai 2023Underskudd på DKK 474.303 LABS HOLDING ApSLABS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lars Højgaard Thøgersen er medlem af ledelsen.Se mere
18. april 2023Overskudd på DKK 464.475 Næste Holding ApSNæste Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lars Højgaard Thøgersen er medlem af ledelsen.Se mere
18. april 2023Overskudd på DKK 8.514 Næste ARK ApSNæste ARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lars Højgaard Thøgersen er medlem af ledelsen.Se mere
18. april 2023Overskudd på DKK 451.998 Næste ApSNæste ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lars Højgaard Thøgersen er medlem af ledelsen.Se mere
31. januar 2023Lars Højgaard Thøgersen forlater styretDesign Society (fond)Lars Højgaard Thøgersen forlater styret for Design Society (fond) etter en periode på 2 år.Se mere
22. desember 2022Nytt navn: Næste ApSNæste BYG ApSNæste BYG ApS skifter navn til Næste ApS. Lars Højgaard Thøgersen er medlem af ledelsen.Se mere
22. desember 2022Nytt navn: Næste Holding ApSNæste ApSNæste ApS skifter navn til Næste Holding ApS. Lars Højgaard Thøgersen er medlem af ledelsen.Se mere
29. september 2022Ditte Lysgaard Vind blir med i styretDesign Society (fond)Ditte Lysgaard Vind blir med i styret for Design Society (fond). Lars Højgaard Thøgersen er fortsatt nestleder i styret.Se mere
31. juli 2022Mads Harald Morten Quistgaard forlater styretDesign Society (fond)Mads Harald Morten Quistgaard forlater styret for Design Society (fond) etter en periode på 3 år. Lars Højgaard Thøgersen er fortsatt nestleder i styret.Se mere
11. juli 2022Underskudd på DKK 109.761 LABS HOLDING ApSLABS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Lars Højgaard Thøgersen er medlem af ledelsen.Se mere
8. juni 2022 · HeartBeatsDen grønne omstilling kan også gemme sig i et skurDerfor har han også fra begyndelsen arbejdet tæt med større ejendomsejere, affalds- og nedrivningsselskaber, samt blandt andre Lars Thøgersen, der har stor erfaring i startups, og hvordan man skalerer dem. Les artikkel
30. mai 2022Underskudd på DKK 353.765 InOut ApSInOut ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Lars Højgaard Thøgersen er medlem af ledelsen.Se mere
25. mai 2022Overskudd på DKK 1,1 mio.Design Society (fond)Design Society (fond) offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Lars Højgaard Thøgersen er nestleder i styret.Se mere