15. mars 2003Lars Ivar Kolsäter slutter som adm. direktørSKRETTING DK A/SLars Ivar Kolsäter slutter som adm. direktør i SKRETTING DK A/S.Se mere
15. mars 2003Lars Ivar Kolsäter forlater styretSKRETTING DK A/SLars Ivar Kolsäter forlater styret for SKRETTING DK A/S etter en periode på 2 år.Se mere
9. juli 2002Regnskap for 2001 offentligjortSKRETTING DK A/SSKRETTING DK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Lars Ivar Kolsäter er adm. direktør i virksomheten.Se mere
30. mai 2002Poul Møller Andersen forlater styretSKRETTING DK A/SPoul Møller Andersen forlater styret for SKRETTING DK A/S etter en periode på 14 år. Lars Ivar Kolsäter er adm. direktør i virksomheten.Se mere
28. november 2001Erstatning i styretSKRETTING DK A/S3 endringer i styret for SKRETTING DK A/S. Lars Ivar Kolsäter er adm. direktør i virksomheten.Se mere
11. juli 2001AdresseendringSKRETTING DK A/SSKRETTING DK A/S flytter fra Ejstrupholm til Tjele. Lars Ivar Kolsäter er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. juli 2001Ny bransje: Engroshandel med korn, såsæd og foderstofferSKRETTING DK A/STidligere bransje: Fjerkræavl. Lars Ivar Kolsäter er adm. direktør i virksomheten.Se mere
27. juni 2001Regnskap for 2000 offentligjortSKRETTING DK A/SSKRETTING DK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Lars Ivar Kolsäter er adm. direktør i virksomheten.Se mere
21. juni 2001Lars Ivar Kolsäter blir med i styretSKRETTING DK A/SLars Ivar Kolsäter blir med i styret for SKRETTING DK A/S.Se mere
21. juni 2001Lars Ivar Kolsäter blir adm. direktørSKRETTING DK A/SLars Ivar Kolsäter blir adm. direktør i SKRETTING DK A/S.Se mere