4. juliEndring i eierkretsenLS ejendomme 2024 ApSLars Jensen registrert som reell eier av LS ejendomme 2024 ApS.Se mere
4. juliStiftelseKulle holding apsKulle holding aps stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Lars Jensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
26. aprilUnderskudd på DKK 1,6 mio.Blicher A/SBlicher A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lars Jensen er medlem av styret.Se mere
11. aprilAdresseendringBlicher A/SBlicher A/S flytter til ny adresse i Herning. Lars Jensen er medlem av styret.Se mere
7. mars 2023Overskudd på DKK 2,6 mio.Blicher A/SBlicher A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lars Jensen er medlem av styret.Se mere
10. februar 2022AdresseendringBlicher A/SBlicher A/S flytter til ny adresse i Herning. Lars Jensen er medlem av styret.Se mere
2. februar 2022Overskudd på DKK 3,8 mio.Blicher A/SBlicher A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Lars Jensen er medlem av styret.Se mere
4. februar 2021Overskudd på DKK 4,7 mio.Blicher A/SBlicher A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Lars Jensen er medlem av styret.Se mere
31. januar 2020Overskudd på DKK 4,5 mio.Blicher A/SBlicher A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Lars Jensen er medlem av styret.Se mere
28. januar 2019Overskudd på DKK 1,3 mio.Blicher A/SBlicher A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Lars Jensen er medlem av styret.Se mere
31. januar 2018Overskudd på DKK 4,8 mio.Blicher A/SBlicher A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Lars Jensen er medlem av styret.Se mere
8. september 2017Endring i eierkretsenBlicher A/SJesper Blicher Lauritzen registrert som reell eier av Blicher A/S. Lars Jensen er medlem av styret.Se mere
9. juni 2017StiftelseBlicher A/SBlicher A/S stiftes i bransjen køb og salg af egen fast ejendom. Lars Jensen er medlem av styret.Se mere