3. augustUnderskudd på DKK 30.055 Redsun ApSRedsun ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lars Juul Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
27. marsLars Hallgren forlater ledelsenRedsun ApSLars Hallgren forlater ledelsen for Redsun ApS etter en periode på 4 år. Lars Juul Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
27. marsEndring i eierkretsenRedsun ApS2 personer endrer deres reelle eierskab av Redsun ApS. Lars Juul Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
14. desember 2023Underskudd på DKK 119.324 LJL HOLDING ApSLJL HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Lars Juul Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
14. desember 2023Underskudd på DKK 35.082 AKTUEL MURER ENTREPRISE ApSAKTUEL MURER ENTREPRISE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Lars Juul Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
14. desember 2023Underskudd på DKK 75.136 LJL INVEST A/SLJL INVEST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Lars Juul Larsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
19. juli 2023Underskudd på DKK 11.221 Redsun ApSRedsun ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lars Juul Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
16. desember 2022Overskudd på DKK 368.687 AKTUEL MURER ENTREPRISE ApSAKTUEL MURER ENTREPRISE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Lars Juul Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
16. desember 2022Overskudd på DKK 756.528 LJL HOLDING ApSLJL HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Lars Juul Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
16. desember 2022Overskudd på DKK 108.137 LJL INVEST A/SLJL INVEST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Lars Juul Larsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
6. juli 2022Overskudd på DKK 392.162 Redsun ApSRedsun ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Lars Juul Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
14. desember 2021Overskudd på DKK 118.521 AKTUEL MURER ENTREPRISE ApSAKTUEL MURER ENTREPRISE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Lars Juul Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
14. desember 2021Overskudd på DKK 505.646 LJL HOLDING ApSLJL HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Lars Juul Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
14. desember 2021Overskudd på DKK 151.327 LJL INVEST A/SLJL INVEST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Lars Juul Larsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
22. juli 2021Overskudd på DKK 877.153 Redsun ApSRedsun ApS offentliggjør regnskap for perioden 31. januar 2020 til 31. desember 2020. Lars Juul Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
2. desember 2020Overskudd på DKK 62.744 LJL HOLDING ApSLJL HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Lars Juul Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
2. desember 2020Overskudd på DKK 57.484 AKTUEL MURER ENTREPRISE ApSAKTUEL MURER ENTREPRISE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Lars Juul Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
2. desember 2020Overskudd på DKK 73.074 LJL INVEST A/SLJL INVEST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Lars Juul Larsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
31. januar 2020StiftelseRedsun ApSRedsun ApS stiftes i bransjen gennemførelse af byggeprojekter. Lars Juul Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
22. november 2019Overskudd på DKK 115.140 AKTUEL MURER ENTREPRISE ApSAKTUEL MURER ENTREPRISE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Lars Juul Larsen er medlem af ledelsen.Se mere