21. augustUnderskudd på DKK 4.691 Virtual Waste ApSVirtual Waste ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2023 til 30. juni. Lars Kruse Ravnsbeck er medlem af ledelsen.Se mere
21. augustOverskudd på DKK 1,0 mio.TOTALAFFALD ApSTOTALAFFALD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2023 til 30. juni. Lars Kruse Ravnsbeck er medlem af ledelsen.Se mere
21. augustOverskudd på DKK 196.438 The Co2 Calculator ApSThe Co2 Calculator ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2023 til 30. juni. Lars Kruse Ravnsbeck er medlem af ledelsen.Se mere
21. augustOverskudd på DKK 707.322 3 R HOLDING ApS3 R HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2023 til 30. juni. Lars Kruse Ravnsbeck er medlem af ledelsen.Se mere
19. augustOverskudd på DKK 19.605 WasteControl ApSWasteControl ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2023 til 30. juni. Lars Kruse Ravnsbeck er medlem af ledelsen.Se mere
20. aprilNytt navn: WasteControl ApSIOT Sensors ApSIOT Sensors ApS skifter navn til WasteControl ApS. Lars Kruse Ravnsbeck er medlem af ledelsen.Se mere
5. november 2023Overskudd på DKK 471.407 3 R HOLDING ApS3 R HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Lars Kruse Ravnsbeck er medlem af ledelsen.Se mere
31. oktober 2023Overskudd på DKK 438.667 TOTALAFFALD ApSTOTALAFFALD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Lars Kruse Ravnsbeck er medlem af ledelsen.Se mere
26. oktober 2023Underskudd på DKK 1,4 mio.IOT Sensors ApSIOT Sensors ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Lars Kruse Ravnsbeck er medlem af ledelsen.Se mere
16. oktober 2023Overskudd på DKK 258.732 The Co2 Calculator ApSThe Co2 Calculator ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Lars Kruse Ravnsbeck er medlem af ledelsen.Se mere
16. oktober 2023Underskudd på DKK 4.108 Virtual Waste ApSVirtual Waste ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Lars Kruse Ravnsbeck er medlem af ledelsen.Se mere
10. mai 2023Lars Kruse Ravnsbeck forlater ledelsenSmart City Sensors ApSLars Kruse Ravnsbeck forlater ledelsen for Smart City Sensors ApS etter en periode på 10 år.Se mere
10. mai 2023Endring i eierkretsenSmart City Sensors ApSLars Kruse Ravnsbeck er ikke lenger registrert som reell eier av Smart City Sensors ApS.Se mere
15. september 2022Underskudd på DKK 2.741 3 R HOLDING ApS3 R HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Lars Kruse Ravnsbeck er medlem af ledelsen.Se mere
13. september 2022Underskudd på DKK 5.129 Virtual Waste ApSVirtual Waste ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Lars Kruse Ravnsbeck er medlem af ledelsen.Se mere
13. september 2022Overskudd på DKK 465.284 Smart City Sensors ApSSmart City Sensors ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Lars Kruse Ravnsbeck er medlem af ledelsen.Se mere
13. september 2022Underskudd på DKK 511.844 IOT Sensors ApSIOT Sensors ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Lars Kruse Ravnsbeck er medlem af ledelsen.Se mere
13. september 2022Overskudd på DKK 161.454 TOTALAFFALD ApSTOTALAFFALD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Lars Kruse Ravnsbeck er medlem af ledelsen.Se mere
13. september 2022Underskudd på DKK 134 The Co2 Calculator ApSThe Co2 Calculator ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Lars Kruse Ravnsbeck er medlem af ledelsen.Se mere
14. juni 2022AdresseendringThe Co2 Calculator ApSThe Co2 Calculator ApS flytter fra København S til Ålsgårde. Lars Kruse Ravnsbeck er medlem af ledelsen.Se mere