24. februarOverskudd på DKK 1,3 mio.MLE Ejendomme ApSMLE Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 24. november 2022 til 31. desember 2023. Lars Ladefoged Eriksen eier 25% av virksomheten.Se mere
24. februarOverskudd på DKK 658.695 Mette og Lars Holding ApSMette og Lars Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 9. desember 2022 til 31. desember 2023. Lars Ladefoged Eriksen er medlem af ledelsen.Se mere
9. oktober 2023AdresseendringMLE Ejendomme ApSMLE Ejendomme ApS flytter fra Vejle Øst til Fredericia. Lars Ladefoged Eriksen eier 25% av virksomheten.Se mere
31. mars 2023AdresseendringMLE Ejendomme ApSMLE Ejendomme ApS flytter til ny adresse i Vejle Øst. Lars Ladefoged Eriksen eier 25% av virksomheten.Se mere
9. desember 2022Endring i eierkretsenMLE Ejendomme ApSLars Ladefoged Eriksen registrert som reell eier av MLE Ejendomme ApS.Se mere
9. desember 2022StiftelseMette og Lars Holding ApSMette og Lars Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Lars Ladefoged Eriksen er medlem af ledelsen.Se mere
24. november 2022StiftelseMLE Ejendomme ApSMLE Ejendomme ApS stiftes i bransjen køb og salg af egen fast ejendom. Lars Ladefoged Eriksen er medlem av styret.Se mere