8. desember 2000Lars Langhoff forlater ledelsenALFA LAVAL OIL & PROTEIN TECHNOLOGY A/SLars Langhoff forlater ledelsen for ALFA LAVAL OIL & PROTEIN TECHNOLOGY A/S etter en periode på 1 år.Se mere
1. oktober 2000Gustaf Magnus Nordin blir med i styretALFA LAVAL OIL & PROTEIN TECHNOLOGY A/SGustaf Magnus Nordin blir med i styret for ALFA LAVAL OIL & PROTEIN TECHNOLOGY A/S. Lars Langhoff er medlem af ledelsen.Se mere
30. september 2000Brian Anthony Goggin forlater styretALFA LAVAL OIL & PROTEIN TECHNOLOGY A/SBrian Anthony Goggin forlater styret for ALFA LAVAL OIL & PROTEIN TECHNOLOGY A/S etter en periode på 1 år. Lars Langhoff er medlem af ledelsen.Se mere
21. juli 2000Regnskap for 1999 offentligjortALFA LAVAL OIL & PROTEIN TECHNOLOGY A/SALFA LAVAL OIL & PROTEIN TECHNOLOGY A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Lars Langhoff er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2000Ulf Harry Granstrand blir med i styretALFA LAVAL OIL & PROTEIN TECHNOLOGY A/SUlf Harry Granstrand erstatter Jan Erik Norell i styret for ALFA LAVAL OIL & PROTEIN TECHNOLOGY A/S etter en periode på 11 måneder. Lars Langhoff er medlem af ledelsen.Se mere
18. oktober 1999Ny bransje: Fremstilling af andre maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustriALFA LAVAL OIL & PROTEIN TECHNOLOGY A/STidligere bransje: Uoplyst. Lars Langhoff er medlem af ledelsen.Se mere
8. september 1999Lars Langhoff forlater ledelsenALFA LAVAL SEPARATION A/SLars Langhoff forlater ledelsen for ALFA LAVAL SEPARATION A/S etter en periode på 30 år.Se mere
3. juli 1999Regnskap for 1998 offentligjortALFA LAVAL SEPARATION A/SALFA LAVAL SEPARATION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Lars Langhoff er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 1999StiftelseALFA LAVAL OIL & PROTEIN TECHNOLOGY A/SALFA LAVAL OIL & PROTEIN TECHNOLOGY A/S stiftes i bransjen uoplyst. Lars Langhoff er medlem af ledelsen.Se mere
1. august 1998Henrik Thuesen forlater ledelsenALFA LAVAL SEPARATION A/SHenrik Thuesen forlater ledelsen for ALFA LAVAL SEPARATION A/S etter en periode på 29 år. Lars Langhoff er medlem af ledelsen.Se mere
2. juni 1998Regnskap for 1997 offentligjortALFA LAVAL SEPARATION A/SALFA LAVAL SEPARATION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Lars Langhoff er medlem af ledelsen.Se mere
30. januar 1998Karl Lennart Axelsson forlater styretALFA LAVAL SEPARATION A/SKarl Lennart Axelsson forlater styret for ALFA LAVAL SEPARATION A/S etter en periode på 28 år. Lars Langhoff er medlem af ledelsen.Se mere
30. januar 1998Leif Gösta Mikael Carleson forlater ledelsenALFA LAVAL SEPARATION A/SLeif Gösta Mikael Carleson forlater ledelsen for ALFA LAVAL SEPARATION A/S etter en periode på 28 år. Lars Langhoff er medlem af ledelsen.Se mere
4. juli 1997Regnskap for 1996 offentligjortALFA LAVAL SEPARATION A/SALFA LAVAL SEPARATION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Lars Langhoff er medlem af ledelsen.Se mere
2. april 1996Joran Svante Torolf Karlsson forlater styretALFA LAVAL SEPARATION A/SJoran Svante Torolf Karlsson forlater styret for ALFA LAVAL SEPARATION A/S etter en periode på 27 år. Lars Langhoff er medlem af ledelsen.Se mere
2. april 1996Flere forlater ledelsenALFA LAVAL SEPARATION A/S3 personer forlater ledelsen for ALFA LAVAL SEPARATION A/S. Lars Langhoff er medlem af ledelsen.Se mere
20. juli 1995Lars Langhoff slutter som adm. direktørAL FME A/SLars Langhoff slutter som adm. direktør i AL FME A/S.Se mere
20. juli 1995Lars Langhoff forlater styretAL FME A/SLars Langhoff forlater styret for AL FME A/S etter en periode på 13 år.Se mere
6. juni 1995Tommy Widlund forlater styretALFA LAVAL SEPARATION A/STommy Widlund forlater styret for ALFA LAVAL SEPARATION A/S etter en periode på 26 år. Lars Langhoff er medlem af ledelsen.Se mere
8. mai 1995Thomas Gustaf Roland Zachrisson forlater styretALFA LAVAL SEPARATION A/SThomas Gustaf Roland Zachrisson forlater styret for ALFA LAVAL SEPARATION A/S etter en periode på 26 år. Lars Langhoff er medlem af ledelsen.Se mere